FILIP TAKÁČ
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
člen představenstva |
08.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21818061, Praha 4, Háje, K jezeru, 461, 60 |
|
FILIP TAKÁČ
|
Neaktivní
od 27.01.2014
|
člen představenstva |
08.11.2013 |
Adresa: |
14900, 21818061, Praha, Háje, K jezeru, 461, 60, K jezeru 461/60, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Filip Takáč
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
člen představenstva |
14.03.2011 |
Adresa: |
54955, 7387261, Žďár nad Metují, 86 |
|
Filip Takáč
|
Neaktivní
od 08.11.2013
|
člen představenstva |
14.03.2011 |
Adresa: |
54955, 7387261, Náchod, Žďár nad Metují, Žďár nad Metují, 86, č.p. 86, 54955 Žďár nad Metují |
|
Jan Kubeš
|
Neaktivní
od 14.03.2011
|
člen představenstva |
23.03.2010 |
Adresa: |
37005, 23354461, České Budějovice, N. Frýda, 1244, 8 |
|
Jan Kubeš
|
Neaktivní
od 14.03.2011
|
člen představenstva |
23.03.2010 |
Adresa: |
37005, 23354461, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, N. Frýda, 1244, 8, N. Frýda 1244/8, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
Pavel Hanzelka
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
předseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
75361, Hranice VII - Slavíč, 96 |
|
Petr Tesař
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
místopředseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
75117, 11078758, Horní Moštěnice, Nádražní, 378/32 |
|
Zbyněk Hanečka
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
člen představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
75119, 11197030, Vlkoš, Ovesná strana, 223 |
|
PAVEL HANZELKA
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
předseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
75361, 11291991, Přerov, Hranice, Hranice VII-Slavíč, 96, Hranice VII-Slavíč 96, 75361 Hranice |
|
Petr Tesař
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
místopředseda představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
75117, 11078758, Přerov, Horní Moštěnice, Horní Moštěnice, Nádražní, 378, 32, Nádražní 378/32, 75117 Horní Moštěnice |
|
ZBYNĚK HANEČKA
|
Neaktivní
od 23.03.2010
|
člen představenstva |
14.12.2007 |
Adresa: |
75119, 11197030, Přerov, Vlkoš, Vlkoš, Ovesná Strana, 223, Ovesná Strana 223, 75119 Vlkoš |
|