Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Company Group a.s. |
ICO: | 27825647 |
Registrovaná adresa: | 13000, 21762228, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1704, 98, Vinohradská 1704/98, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
Začleněno na: | 19.12.2007 |
Předmět podnikání: |
Opravy a údržba předmětů kulturní povahy
Agenturní činnost v oblasti kultury a umění
Správa a údržba nemovitostí
Pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
Reklamní činnost a marketing
Grafické práce a kresličské práce
Organizování sportovních soutěží
Realitní činnost
Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství
Vydavatelské a nakladatelské činnosti
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s nájmem
Provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
Výroba, rozmnožování, nahrávání a distribuce zvukových a zvukově - obrazových záznamů
Zprostředkování obchodu a služeb
Pořádání kulturních produkcí, zábav a provozování zařízení sloužících zábavě
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
JAN KMOCH | Neaktivní od 10.03.2014 | předseda představenstva | 06.12.2013 |
|
|||
JAN KMOCH | Neaktivní od 10.03.2014 | člen představenstva | 06.12.2013 |
|
|||
JANA KMOCHOVÁ | Neaktivní od 10.03.2014 | člen představenstva | 06.12.2013 |
|
|||
JAN KMOCH | Neaktivní od 10.03.2014 | předseda představenstva | 06.12.2013 |
|
|||
JAN KMOCH | Neaktivní od 10.03.2014 | člen představenstva | 06.12.2013 |
|
|||
JANA KMOCHOVÁ | Neaktivní od 10.03.2014 | člen představenstva | 06.12.2013 |
|
|||
JAN KMOCH | Neaktivní od 06.12.2013 | předseda představenstva | 21.06.2012 |
|
|||
JAN KMOCH | Neaktivní od 06.12.2013 | předseda představenstva | 21.06.2012 |
|
|||
Jan Kmoch | Neaktivní od 06.12.2013 | člen představenstva | 16.04.2008 |
|
|||
Jana Kmochová | Neaktivní od 06.12.2013 | člen představenstva | 16.04.2008 |
|
|||
Jan Kmoch | Neaktivní od 06.12.2013 | člen představenstva | 16.04.2008 |
|
|||
Jana Kmochová | Neaktivní od 06.12.2013 | člen představenstva | 16.04.2008 |
|
|||
Monika Vachová | Neaktivní od 16.04.2008 | předseda představenstva | 19.12.2007 |
|
|||
Lucie Satinská | Neaktivní od 16.04.2008 | člen představenstva | 19.12.2007 |
|
|||
Monika Vachová | Neaktivní od 16.04.2008 | předseda představenstva | 19.12.2007 |
|
|||
Lucie Satinská | Neaktivní od 16.04.2008 | člen představenstva | 19.12.2007 |
|
Registrační číslo Company Group a.s. je 27825647.
Registrační adresa Company Group a.s. je 13000, 21762228, Praha, Vinohrady, Vinohradská, 1704, 98, Vinohradská 1704/98, Vinohrady, 13000 Praha 3.
Company Group a.s. byla založena 19.12.2007.