Ing. LIBOR MURAS
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
předseda představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
73961, 12529061, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 364 |
|
Ing. LIBOR MURAS
|
Neaktivní
od 04.07.2017
|
předseda představenstva |
13.11.2015 |
Adresa: |
73961, 12529061, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 364, č.p. 364, 73961 Ropice |
|
Ing. Libor Muras
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
předseda představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
73956, 12529061, Ropice, 364 |
|
Ing. LIBOR MURAS
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
předseda představenstva |
15.02.2010 |
Adresa: |
73961, 12529061, Frýdek-Místek, Ropice, Ropice, 364, č.p. 364, 73961 Ropice |
|
Monika Štefanková
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
předseda představenstva |
28.12.2009 |
Adresa: |
73991, 20607369, Jablunkov, Mlýnská, 44 |
|
Monika Štefanková
|
Neaktivní
od 15.02.2010
|
předseda představenstva |
28.12.2009 |
Adresa: |
73991, 20607369, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Mlýnská, 44, Mlýnská 44, 73991 Jablunkov |
|
Blanka Kufová
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
člen představenstva |
14.07.2008 |
Adresa: |
73961, Třinec, Koperníkova, 653 |
|
Blanka Kufová
|
Neaktivní
od 28.12.2009
|
člen představenstva |
14.07.2008 |
Adresa: |
73961, 12570486, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Kopernikova, 653, Kopernikova 653, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Kateřina Borůvková
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
člen představenstva |
18.12.2007 |
Adresa: |
70030, 3258165, Ostrava, Výškovice, Výškovická, 560/158 |
|
Kateřina Borůvková
|
Neaktivní
od 14.07.2008
|
člen představenstva |
18.12.2007 |
Adresa: |
70030, 3258165, Ostrava-město, Ostrava, Výškovice, Výškovická, 560, 158, Výškovická 560/158, Výškovice, 70030 Ostrava |
|