YVONA BENÝŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
LUBOMÍR TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
78401, 23335173, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 582, 3 |
|
RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 27.11.2017
|
předseda představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
YVONA BENÝŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
LUBOMÍR TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 02.11.2016
|
člen představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
78401, 23335173, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 582, 3, Vítězná 582/3, 78401 Litovel |
|
RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 27.11.2017
|
předseda představenstva |
29.09.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
předseda představenstva |
29.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
YVONA BENÝŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
29.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
LUBOMÍR TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
29.03.2016 |
Adresa: |
78401, 23335173, Litovel, Litovel, Vítězná, 582, 3 |
|
RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
předseda představenstva |
29.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
YVONA BENÝŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
29.03.2016 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
LUBOMÍR TÁBORSKÝ
|
Neaktivní
od 29.09.2016
|
člen představenstva |
29.03.2016 |
Adresa: |
78401, 23335173, Olomouc, Litovel, Litovel, Vítězná, 582, 3, Vítězná 582/3, 78401 Litovel |
|
Ing. RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
28.08.2015 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
Ing. RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 12.02.2016
|
člen představenstva |
28.08.2015 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
Ing. RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
člen představenstva |
23.08.2013 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9 |
|
Ing. RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 28.08.2015
|
člen představenstva |
23.08.2013 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|
Ing. Richard Benýšek
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
člen představenstva |
20.12.2007 |
Adresa: |
77200, Olomouc, Město, Šemberova, 66/9 |
|
Ing. RICHARD BENÝŠEK
|
Neaktivní
od 23.08.2013
|
člen představenstva |
20.12.2007 |
Adresa: |
77900, 23319054, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Šemberova, 66, 9, Šemberova 66/9, 77900 Olomouc |
|