Mgr. KAREL LEŽATKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.01.2024 |
Adresa: |
70800, 77897340, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Sokolovská, 6234, 64, Sokolovská 6234/64, Poruba, 70800 Ostrava |
|
PETR HAAS
|
Aktivní
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
74283, 26068222, Klimkovice, Klimkovice, 9. května, 862 |
|
PETR HAAS
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
člen představenstva |
04.01.2016 |
Adresa: |
74283, 26068222, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, 9. května, 862, 9. května 862, 74283 Klimkovice |
|
JAROSLAV LUKEŠ
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
předseda představenstva |
18.02.2015 |
Adresa: |
79336, 73055654, Bruntál, Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, 197 |
|
JAROSLAV LUKEŠ
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
předseda představenstva |
18.02.2015 |
Adresa: |
79336, 73055654, Bruntál, Malá Morávka, Karlov pod Pradědem, 197, Karlov pod Pradědem 197, 79336 Malá Morávka |
|
JAROSLAV LUKEŠ
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
předseda představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
79336, 13985566, Malá Morávka, Malá Morávka, 6 |
|
KAREL LEŽATKA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
74283, 27944298, Klimkovice, Klimkovice, 9. května, 898 |
|
PETR HAAS
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
74283, 26068222, Klimkovice, Klimkovice, 9. května, 862 |
|
Jaroslav Lukeš
|
Neaktivní
od 18.02.2015
|
předseda představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
79336, 13985566, Bruntál, Malá Morávka, Malá Morávka, 6, č.p. 6, 79336 Malá Morávka |
|
KAREL LEŽATKA
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
74283, 27944298, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, 9. května, 898, 9. května 898, 74283 Klimkovice |
|
PETR HAAS
|
Neaktivní
od 04.01.2016
|
člen představenstva |
17.07.2013 |
Adresa: |
74283, 26068222, Ostrava-město, Klimkovice, Klimkovice, 9. května, 862, 9. května 862, 74283 Klimkovice |
|
Mgr. Petr Beneš
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
předseda představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
70800, 3301281, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1802/11 |
|
Petr Kornuta
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
70200, 3189589, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Msgre Šrámka, 1826/5 |
|
Mgr. Petr Beneš
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
předseda představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
70800, 3301281, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Ivana Sekaniny, 1802, 11, Ivana Sekaniny 1802/11, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Petr Kornuta
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen představenstva |
17.12.2009 |
Adresa: |
70200, 3189589, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, náměstí Msgre Šrámka, 1826, 5, náměstí Msgre Šrámka 1826/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Jana Strakošová
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen představenstva |
20.12.2007 |
Adresa: |
70200, 3190013, Ostrava, Moravská Ostrava, Husova, 1869/3 |
|
JANA STRAKOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 17.07.2013
|
člen představenstva |
20.12.2007 |
Adresa: |
70200, 3190013, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Husova, 1869, 3, Husova 1869/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|