Ing. Petr Slíva
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.11.2023 |
Adresa: |
72000, 25824091, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Bělská, 828, 31, Bělská 828/31, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Ing. JAN HASÍK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
06.11.2023 |
Adresa: |
71000, 3212564, Ostrava-město, Ostrava, Slezská Ostrava, Zámostní, 1155, 27, Zámostní 1155/27, Slezská Ostrava, 71000 Ostrava |
|
Ing. PETR SLÍVA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.12.2015 |
Adresa: |
72000, 25824091, Ostrava, Hrabová, Bělská, 828, 31 |
|
Ing. Petr Slíva
|
Neaktivní
od 06.11.2023
|
člen představenstva |
23.12.2015 |
Adresa: |
72000, 25824091, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Bělská, 828, 31, Bělská 828/31, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
Lucie Šlosarová
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
73601, 24906778, Havířov, Město, K.V.Raise, 1083/6 |
|
Mgr. Vladan Tisovský
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
71200, 3152740, Ostrava, Muglinov, Vdovská, 656/35 |
|
Ing. Petr Slíva
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
25824091, Ostrava, Hrabová, Bělská, 31/828 |
|
Lucie Šlosarová
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
73601, 24906778, Karviná, Havířov, Město, K. V. Raise, 1083, 6, K. V. Raise 1083/6, Město, 73601 Havířov |
|
Mgr. Vladan Tisovský
|
Neaktivní
od 13.08.2008
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
71200, 3152740, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Vdovská, 656, 35, Vdovská 656/35, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
Ing. Petr Slíva
|
Neaktivní
od 23.12.2015
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
72000, 25824091, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Bělská, 828, 31, Bělská 828/31, Hrabová, 72000 Ostrava |
|