PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
Předseda představenstva |
28.10.2020 |
Adresa: |
75651, 25026011, Vsetín, Zašová, Zašová, 674 |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 13.05.2021
|
Předseda představenstva |
28.10.2020 |
Adresa: |
75651, 25026011, Vsetín, Zašová, Zašová, 674, č.p. 674, 75651 Zašová |
|
JUDr. SVATOPLUK KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
předseda představenstva |
12.02.2018 |
Adresa: |
75701, 24275395, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Králova, 123, 32 |
|
JUDr. SVATOPLUK KOPECKÝ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
předseda představenstva |
12.02.2018 |
Adresa: |
75701, 24275395, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Králova, 123, 32, Králova 123/32, 75701 Valašské Meziříčí |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
Místopředseda představenstva |
13.11.2014 |
Adresa: |
75651, 25026011, Vsetín, Zašová, Zašová, 674 |
|
PAVEL KULAJTA
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
Místopředseda představenstva |
13.11.2014 |
Adresa: |
75651, 25026011, Vsetín, Zašová, Zašová, 674, č.p. 674, 75651 Zašová |
|
MILAN VREČKA
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Místopředseda představenstva |
12.06.2014 |
Adresa: |
75661, 17200768, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí, 128 |
|
RUDOLF VOJKŮVKA
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
Předseda představenstva |
12.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21784728, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47 |
|
JANKA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
Člen představenstva |
12.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21784728, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47 |
|
MILAN VREČKA
|
Neaktivní
od 13.11.2014
|
Místopředseda představenstva |
12.06.2014 |
Adresa: |
75661, 17200768, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm, Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí, 128, Masarykovo náměstí 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm |
|
JANKA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
Člen představenstva |
12.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47, Žerotínova 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
RUDOLF VOJKŮVKA
|
Neaktivní
od 12.02.2018
|
Předseda představenstva |
12.06.2014 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47, Žerotínova 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Janka Vojkůvková
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha 3, Žižkov, Žerotínova, 1641/47 |
|
Jana Vojkůvková
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
75656, Prostřední Bečva, 93 |
|
Ing. Michaela Zátopková
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
73947, Kozlovice, 74 |
|
JANKA VOJKŮVKOVÁ
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
předseda představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
13000, 21784728, Praha, Žižkov, Žerotínova, 1641, 47, Žerotínova 1641/47, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Jana Vojkůvková
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
75656, 17112214, Vsetín, Prostřední Bečva, Prostřední Bečva, 93, č.p. 93, 75656 Prostřední Bečva |
|
Ing. Michaela Zátopková
|
Neaktivní
od 12.06.2014
|
člen představenstva |
28.12.2007 |
Adresa: |
73947, 14130211, Frýdek-Místek, Kozlovice, Kozlovice, 74, č.p. 74, 73947 Kozlovice |
|