JOSEF MATĚJKA
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
26242, 17289793, Příbram, Sedlice, Sedlice, 67 |
|
PhDr. PETR FEJK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
Předseda představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21747598, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 785, 1 |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
16000, 22204687, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 1664, 6 |
|
Ing. IGOR RATTAJ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
81104, Bratislava, Matúšova 4387/19 |
|
JOSEF MATĚJKA
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
26242, 17289793, Příbram, Sedlice, Sedlice, 67, č.p. 67, 26242 Sedlice |
|
PhDr. PETR FEJK
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
Předseda představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
12000, 21747598, Praha, Vinohrady, Šafaříkova, 785, 1, Šafaříkova 785/1, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
16000, 22204687, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 1664, 6, Na Hanspaulce 1664/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. IGOR RATTAJ
|
Neaktivní
od 08.06.2022
|
člen představenstva |
15.04.2016 |
Adresa: |
Bratislava, Matúšova 4387/19, 81104, Matúšova 4387/19, 81104 Bratislava, Slovensko |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
14.10.2015 |
Adresa: |
16000, 22204687, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 1664, 6 |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
člen představenstva |
14.10.2015 |
Adresa: |
16000, 22204687, Praha, Dejvice, Na Hanspaulce, 1664, 6, Na Hanspaulce 1664/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
16900, 25942638, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Oddělená, 2391, 1 |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 14.10.2015
|
člen představenstva |
01.11.2013 |
Adresa: |
16900, 25942638, Praha, Břevnov, Oddělená, 2391, 1, Oddělená 2391/1, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
člen představenstva |
02.01.2013 |
Adresa: |
11000, 21716277, Praha 1, Staré Město, Karlova, 174, 24 |
|
PhDr. Petr Fejk
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
Předseda představenstva |
02.01.2013 |
Adresa: |
25072, 14576988, Předboj, Velkoveská, 44 |
|
JIŘÍ RAIN
|
Neaktivní
od 01.11.2013
|
člen představenstva |
02.01.2013 |
Adresa: |
11000, 21716277, Praha, Staré Město, Karlova, 174, 24, Karlova 174/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. Petr Fejk
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
Předseda představenstva |
02.01.2013 |
Adresa: |
25072, 14576988, Praha-východ, Předboj, Předboj, Velkoveská, 44, Velkoveská 44, 25072 Předboj |
|
Ing. Jiří Rain
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
Předseda představenstva |
09.03.2012 |
Adresa: |
11000, 21716277, Praha, Staré Město, Karlova, 174, 24 |
|
PhDr. Petr Fejk
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
Člen představenstva |
09.03.2012 |
Adresa: |
25072, 14576988, Předboj, Velkoveská, 44 |
|
Pavel Ševčík
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
Člen představenstva |
09.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22105654, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 2779, 90 |
|
Ing. Jiří Rain
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
Předseda představenstva |
09.03.2012 |
Adresa: |
11000, 21716277, Praha, Staré Město, Karlova, 174, 24, Karlova 174/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PhDr. Petr Fejk
|
Neaktivní
od 02.01.2013
|
Člen představenstva |
09.03.2012 |
Adresa: |
25072, 14576988, Praha-východ, Předboj, Předboj, Velkoveská, 44, Velkoveská 44, 25072 Předboj |
|
Pavel Ševčík
|
Neaktivní
od 15.04.2016
|
Člen představenstva |
09.03.2012 |
Adresa: |
15000, 22105654, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 2779, 90, Na Hřebenkách 2779/90, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Jakub Rain
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
43401, 5100739, Most, Průjezdná, 1948 |
|
Adam Volf
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
15400, 25956108, Praha 5, Slivenec, Diamantová, 736 |
|
Petra Volfová
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
15400, 25956108, Praha 5, Slivenec, Diamantová, 736 |
|
Jakub Rain
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
43401, 5100739, Most, Most, Most, Průjezdná, 1948, 9, Průjezdná 1948/9, 43401 Most |
|
Adam Volf
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
15400, 25956108, Praha, Slivenec, Diamantová, 736, 27, Diamantová 736/27, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|
Petra Volfová
|
Neaktivní
od 09.03.2012
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
15400, 25956108, Praha, Slivenec, Diamantová, 736, 27, Diamantová 736/27, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|