VOJTĚCH RYVOLA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
11000, 21693617, Hlavní město Praha, Praha, Josefov, Pařížská, 127, 20 |
|
VOJTĚCH RYVOLA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
14.09.2018 |
Adresa: |
11000, 21693617, Praha, Josefov, Pařížská, 127, 20, Pařížská 127/20, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Člen představenstva |
24.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21708312, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30 |
|
VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
Člen představenstva |
24.01.2018 |
Adresa: |
11000, 21708312, Praha, Nové Město, Hybernská, 1012, 30, Hybernská 1012/30, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
Člen představenstva |
18.07.2017 |
Adresa: |
40502, 231428, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Slovanská, 1267, 14 |
|
VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
Člen představenstva |
18.07.2017 |
Adresa: |
40502, 231428, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Slovanská, 1267, 14, Slovanská 1267/14, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Ing. MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 18.07.2017
|
předseda představenstva |
25.07.2015 |
Adresa: |
11800, 21695211, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 111, 42 |
|
Ing. MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 18.07.2017
|
předseda představenstva |
25.07.2015 |
Adresa: |
11800, 21695211, Praha, Malá Strana, U lužického semináře, 111, 42, U lužického semináře 111/42, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Ing. MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15600, 27119068, Hlavní město Praha, Praha, Zbraslav, Pickova, 1488, 8 |
|
Ing. MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 25.07.2015
|
předseda představenstva |
24.02.2015 |
Adresa: |
15600, 27119068, Praha, Zbraslav, Pickova, 1488, 8, Pickova 1488/8, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
místopředseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
40502, 231428, Děčín, Děčín VI-Letná, Slovanská, 1267, 14 |
|
Ing. VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
místopředseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
40502, 231428, Děčín, Děčín, Děčín VI-Letná, Slovanská, 1267, 14, Slovanská 1267/14, Děčín VI-Letná, 40502 Děčín |
|
Ing. VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
místopředseda představenstva |
11.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21726019, Praha 1, Staré Město, Národní, 961, 25 |
|
Ing. VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
místopředseda představenstva |
11.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21726019, Praha, Staré Město, Národní, 961, 25, Národní 961/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
15600, 27119068, Praha 5, Zbraslav, Pickova, 1488, 8 |
|
Ing. MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 24.02.2015
|
předseda představenstva |
04.08.2013 |
Adresa: |
15600, 27119068, Praha, Zbraslav, Pickova, 1488, 8, Pickova 1488/8, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. Martin Král
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
předseda představenstva |
25.06.2012 |
Adresa: |
15600, Praha 5, Zbraslav, Pickova, 1488, 8 |
|
Ing. Vojtěch Ryvola
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
místopředseda představenstva |
25.06.2012 |
Adresa: |
11000, 21726019, Praha 1, Národní, 25 |
|
Monika Ryvolová
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
člen představenstva |
25.06.2012 |
Adresa: |
25228, 6519458, Černošice, Havlíčkova, 1543 |
|
Ing. MARTIN KRÁL
|
Neaktivní
od 04.08.2013
|
předseda představenstva |
25.06.2012 |
Adresa: |
15600, 27119068, Praha, Zbraslav, Pickova, 1488, 8, Pickova 1488/8, Zbraslav, 15600 Praha 5 |
|
Ing. VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 11.10.2013
|
místopředseda představenstva |
25.06.2012 |
Adresa: |
11000, 21726019, Praha, Staré Město, Národní, 961, 25, Národní 961/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MONIKA RYVOLOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2014
|
člen představenstva |
25.06.2012 |
Adresa: |
25228, 6519458, Praha-západ, Černošice, Černošice, Havlíčkova, 1543, Havlíčkova 1543, 25228 Černošice |
|
Ing. Martin Král
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
70800, 3301516, Ostrava, Poruba, Karola Šmidkeho, 1825/13 |
|
Ing. Vojtěch Ryvola
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
místopředseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
11000, 21726019, Praha 1, Národní, 25 |
|
Kateřina Hanzalová
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha 4, Háje, Hlavatého, 620/5 |
|
Ing. Martin Král
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
předseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
70800, 3301516, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Karola Šmidkeho, 1825, 13, Karola Šmidkeho 1825/13, Poruba, 70800 Ostrava |
|
Ing. VOJTĚCH RYVOLA
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
místopředseda představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
11000, 21726019, Praha, Staré Město, Národní, 961, 25, Národní 961/25, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Kateřina Hanzalová
|
Neaktivní
od 25.06.2012
|
člen představenstva |
31.12.2007 |
Adresa: |
14900, 21819599, Praha, Háje, Hlavatého, 620, 5, Hlavatého 620/5, Háje, 14900 Praha 4 |
|