Ing. MARTA RAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2019 |
Adresa: |
75131, 11322501, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, 1218 |
|
Ing. MARTA RAŠKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2019 |
Adresa: |
75131, 11322501, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, Na Zelince, 1218, Na Zelince 1218, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
Mgr. ZBYNĚK RYBKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
74741, 27023648, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Na Vyhlídce, 718 |
|
MVDr. RADEK STANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
75131, 11319518, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, A. Dvořáka, 926, 7 |
|
Mgr. ZBYNĚK RYBKA
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
74741, 27023648, Opava, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Na Vyhlídce, 718, Na Vyhlídce 718, 74741 Hradec nad Moravicí |
|
MVDr. RADEK STANĚK
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
75131, 11319518, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, A. Dvořáka, 926, 7, A. Dvořáka 926/7, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
MVDr. PAVEL VÁHALA
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
75131, 27437795, Týn nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Na Stráni, 357 |
|
MVDr. PAVEL VÁHALA
|
Neaktivní
od 16.07.2019
|
Jednatel |
02.04.2015 |
Adresa: |
75131, 27437795, Přerov, Týn nad Bečvou, Týn nad Bečvou, Na Stráni, 357, Na Stráni 357, 75131 Týn nad Bečvou |
|
MVDr. RADEK STANĚK
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
75131, 11319518, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, A. Dvořáka, 926, 7 |
|
MVDr. RADEK STANĚK
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
21.12.2013 |
Adresa: |
75131, 11319518, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, A. Dvořáka, 926, 7, A. Dvořáka 926/7, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
Ing. Jaroslav Brodský
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
74601, 4519451, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1836/32 |
|
MVDr. Radek Staněk
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
75131, 11319518, Lipník nad Bečvou, A. Dvořáka, 926/7 |
|
MVDr. Pavel Váhala
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
74741, 11211881, Přerov, Přerov II - Předmostí, Pod Skalkou, 36/14 |
|
Mgr. Zbyněk Rybka
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
74741, 27023648, Hradec nad Moravicí, Na Vyhlídce, 718 |
|
Ing. Jaroslav Brodský
|
Neaktivní
od 05.02.2013
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
74601, 4519451, Opava, Opava, Předměstí, Dostojevského, 1836, 32, Dostojevského 1836/32, Předměstí, 74601 Opava |
|
MVDr. RADEK STANĚK
|
Neaktivní
od 21.12.2013
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
75131, 11319518, Přerov, Lipník nad Bečvou, Lipník nad Bečvou I-Město, A. Dvořáka, 926, 7, A. Dvořáka 926/7, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131 Lipník nad Bečvou |
|
MVDr. Pavel Váhala
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
75124, 11211881, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, Pod Skalkou, 36, 14, Pod Skalkou 36/14, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Mgr. ZBYNĚK RYBKA
|
Neaktivní
od 02.04.2015
|
jednatel |
10.01.2008 |
Adresa: |
74741, 27023648, Opava, Hradec nad Moravicí, Hradec nad Moravicí, Na Vyhlídce, 718, Na Vyhlídce 718, 74741 Hradec nad Moravicí |
|