Ing. NADĚŽDA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda |
31.07.2024 |
Adresa: |
75301, 11278226, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1318, Cementářské sídliště 1318, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Bc. JAROSLAV ŠENKÝŘ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
31.07.2024 |
Adresa: |
75301, 11278145, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1310, Cementářské sídliště 1310, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Mgr. VĚRA KRAVCOVÁ
|
Aktivní
|
člen |
31.07.2024 |
Adresa: |
75301, 11283599, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Pod Lipami, 1858, Pod Lipami 1858, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. RADOMÍR BRADA
|
Aktivní
|
předseda výboru |
31.01.2022 |
Adresa: |
75301, 11278129, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1308 |
|
JIŘINA KMAKOVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
31.01.2022 |
Adresa: |
75301, 11278137, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1309 |
|
NADĚŽDA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
31.01.2022 |
Adresa: |
75301, 11278226, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1318 |
|
Ing. RADOMÍR BRADA
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
předseda výboru |
31.01.2022 |
Adresa: |
75301, 11278129, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1308, Cementářské sídliště 1308, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
JIŘINA KMAKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
místopředseda výboru |
31.01.2022 |
Adresa: |
75301, 11278137, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1309, Cementářské sídliště 1309, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
NADĚŽDA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2024
|
člen výboru |
31.01.2022 |
Adresa: |
75301, 11278226, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1318, Cementářské sídliště 1318, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. RADOMÍR BRADA
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
předseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
75301, 11278129, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1308 |
|
JIŘINA KMAKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
místopředseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
75301, 11278137, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1309 |
|
JAROSLAV KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
člen výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
75301, 11278111, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1307 |
|
Ing. RADOMÍR BRADA
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
předseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
75301, 11278129, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1308, Cementářské sídliště 1308, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
JIŘINA KMAKOVÁ
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
místopředseda výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
75301, 11278137, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1309, Cementářské sídliště 1309, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
JAROSLAV KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 31.01.2022
|
člen výboru |
22.12.2015 |
Adresa: |
75301, 11278111, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1307, Cementářské sídliště 1307, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Jaroslav Kuchař
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
06.05.2011 |
Adresa: |
75301, 11278111, Hranice I - Město, Cementářské sídliště, 1307 |
|
JAROSLAV KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
06.05.2011 |
Adresa: |
75301, 11278111, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1307, Cementářské sídliště 1307, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Petr Lapeš
|
Neaktivní
od 06.05.2011
|
člen výboru |
31.01.2008 |
Adresa: |
75301, 11278111, Hranice, Hranice I - Město, Cementářské sídliště, 1307 |
|
Ing. Radomír Brada
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda výboru |
31.01.2008 |
Adresa: |
75301, 11278129, Hranice, Hranice I - Město, Cementářské sídliště, 1308 |
|
Jiřina Kmaková
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
31.01.2008 |
Adresa: |
75301, 11278137, Hranice, Hranice I - Město, Cementářské sídliště, 1309 |
|
Petr Lapeš
|
Neaktivní
od 06.05.2011
|
člen výboru |
31.01.2008 |
Adresa: |
75301, 11278111, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1307, Cementářské sídliště 1307, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. RADOMÍR BRADA
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
předseda výboru |
31.01.2008 |
Adresa: |
75301, 11278129, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1308, Cementářské sídliště 1308, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
JIŘINA KMAKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.12.2015
|
člen výboru |
31.01.2008 |
Adresa: |
75301, 11278137, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Cementářské sídliště, 1309, Cementářské sídliště 1309, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|