Ing. PAVEL HOBL
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
06.02.2024 |
Adresa: |
67401, 18748988, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1008, U Obůrky 1008, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
MARTIN HOBL
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.02.2024 |
Adresa: |
67401, 18785727, Třebíč, Třebíč, Zámostí, Na Úbočí, 81, 1, Na Úbočí 81/1, Zámostí, 67401 Třebíč |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
06.02.2024 |
Adresa: |
67401, 18768555, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Fr. Hrubína, 735, 9, Fr. Hrubína 735/9, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MARTIN HOBL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2021 |
Adresa: |
67401, 18785727, Třebíč, Třebíč, Zámostí, Na Úbočí, 81, 1 |
|
Ing. PAVEL HOBL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18748988, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1008 |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18726399, Třebíč, Trnava, Trnava, 70 |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
člen představenstva |
24.06.2023 |
Adresa: |
67401, 18768555, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Fr. Hrubína, 735, 9, Fr. Hrubína 735/9, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MARTIN HOBL
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
člen představenstva |
13.06.2021 |
Adresa: |
67401, 18785727, Třebíč, Třebíč, Zámostí, Na Úbočí, 81, 1, Na Úbočí 81/1, Zámostí, 67401 Třebíč |
|
MARTIN HOBL
|
Neaktivní
od 13.06.2021
|
člen představenstva |
27.05.2019 |
Adresa: |
15000, 27650651, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 7 |
|
MARTIN HOBL
|
Neaktivní
od 13.06.2021
|
člen představenstva |
27.05.2019 |
Adresa: |
15000, 27650651, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 7, Beníškové 1285/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 24.06.2023
|
člen představenstva |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18726399, Třebíč, Trnava, Trnava, 70, č.p. 70, 67401 Trnava |
|
Ing. PAVEL HOBL
|
Neaktivní
od 06.02.2024
|
předseda představenstva |
27.05.2019 |
Adresa: |
67401, 18748988, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1008, U Obůrky 1008, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
PAVEL HOBL
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
Předseda představenstva |
05.01.2015 |
Adresa: |
67401, 18748988, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1008 |
|
MARTIN HOBL
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
Člen představenstva |
05.01.2015 |
Adresa: |
15000, 27650651, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 7 |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
Člen představenstva |
05.01.2015 |
Adresa: |
67401, 18726399, Trnava, Trnava, 70 |
|
PAVEL HOBL
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
Předseda představenstva |
05.01.2015 |
Adresa: |
67401, 18748988, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1008, U Obůrky 1008, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
MARTIN HOBL
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
Člen představenstva |
05.01.2015 |
Adresa: |
15000, 27650651, Praha, Košíře, Beníškové, 1285, 7, Beníškové 1285/7, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 27.05.2019
|
Člen představenstva |
05.01.2015 |
Adresa: |
67401, 18726399, Třebíč, Trnava, Trnava, 70, č.p. 70, 67401 Trnava |
|
Ing. Pavel Hobl
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
předseda představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
67401, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1008/4 |
|
Věra Navrátilová
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
člen představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
67401, Trnava, 70 |
|
Martin Hobl
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
člen představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
67401, 18785727, Třebíč, Zámostí, Na Úbočí, 81/1 |
|
Ing. PAVEL HOBL
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
předseda představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
67401, 18748988, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, U Obůrky, 1008, U Obůrky 1008, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
VĚRA NAVRÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
člen představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
67401, 18726399, Třebíč, Trnava, Trnava, 70, č.p. 70, 67401 Trnava |
|
MARTIN HOBL
|
Neaktivní
od 05.01.2015
|
člen představenstva |
14.05.2008 |
Adresa: |
67401, 18785727, Třebíč, Třebíč, Zámostí, Na Úbočí, 81, 1, Na Úbočí 81/1, Zámostí, 67401 Třebíč |
|
Monika Vachová
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
předseda představenstva |
21.01.2008 |
Adresa: |
19000, 22545069, Praha 9, Vysočany, Novovysočanská, 586/13 |
|
Lucie Satinská
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
člen představenstva |
21.01.2008 |
Adresa: |
70200, 3198910, Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova, 2961/60 |
|
Monika Vachová
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
předseda představenstva |
21.01.2008 |
Adresa: |
19000, 22545069, Praha, Vysočany, Novovysočanská, 586, 13, Novovysočanská 586/13, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Lucie Satinská
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
člen představenstva |
21.01.2008 |
Adresa: |
70200, 3198910, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Poděbradova, 2961, 60, Poděbradova 2961/60, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|