Mgr. RADEK OTRUSINA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
73944, 20411812, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Zádvoří, 475 |
|
Mgr. RADEK OTRUSINA
|
Aktivní
|
jednatel |
12.06.2020 |
Adresa: |
73944, 20411812, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Zádvoří, 475, Zádvoří 475, 73944 Brušperk |
|
MIROSLAV DOLÍN
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
73801, 20426488, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 556 |
|
MIROSLAV DOLÍN
|
Neaktivní
od 20.12.2013
|
jednatel |
14.06.2013 |
Adresa: |
73801, 20426488, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 556, Revoluční 556, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Mgr. Radek Otrusina
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
73944, 20411812, Brušperk, Zádvoří, 475 |
|
Mgr. RADEK OTRUSINA
|
Neaktivní
od 12.06.2020
|
jednatel |
18.02.2010 |
Adresa: |
73944, 20411812, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Zádvoří, 475, Zádvoří 475, 73944 Brušperk |
|
Mgr. Radek Otrusina
|
Neaktivní
od 18.02.2010
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
73944, 20416652, Brušperk, Oblouk, 961 |
|
Miroslav Dolín
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
73801, 20426488, Frýdek-Místek, Revoluční, 556 |
|
Mgr. Radek Otrusina
|
Neaktivní
od 18.02.2010
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
73944, 20416652, Frýdek-Místek, Brušperk, Brušperk, Oblouk, 961, Oblouk 961, 73944 Brušperk |
|
MIROSLAV DOLÍN
|
Neaktivní
od 14.06.2013
|
jednatel |
21.01.2008 |
Adresa: |
73801, 20426488, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Revoluční, 556, Revoluční 556, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|