VLADAN MARCALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
74201, 41730852, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Lidická, 592 |
|
VLADAN MARCALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
04.01.2018 |
Adresa: |
74201, 41730852, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Lidická, 592, Lidická 592, 74201 Suchdol nad Odrou |
|
JITKA MARCALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2017 |
Adresa: |
74201, 41730852, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Lidická, 592 |
|
JITKA MARCALÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2017 |
Adresa: |
74201, 41730852, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Lidická, 592, Lidická 592, 74201 Suchdol nad Odrou |
|
JITKA MARCALÍK
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
jednatel |
08.11.2014 |
Adresa: |
74101, 8381356, Nový Jičín, Nový Jičín, Masarykovo nám., 1, 1 |
|
JITKA MARCALÍK
|
Neaktivní
od 14.04.2017
|
jednatel |
08.11.2014 |
Adresa: |
74101, 8381356, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Masarykovo nám., 1, 1, Masarykovo nám. 1/1, 74101 Nový Jičín |
|
VLADAN MARCALÍK
|
Neaktivní
od 08.11.2014
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
74201, 8314861, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Komenského, 318 |
|
VLADAN MARCALÍK
|
Neaktivní
od 08.11.2014
|
jednatel |
25.04.2013 |
Adresa: |
74201, 8314861, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Komenského, 318, Komenského 318, 74201 Suchdol nad Odrou |
|
Daniel Prepsl
|
Neaktivní
od 19.10.2009
|
jednatel |
13.02.2008 |
Adresa: |
74258, 25964402, Příbor, Kamenná, 1545 |
|
Vladan Marcalík
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
jednatel |
13.02.2008 |
Adresa: |
74201, 8315035, Suchdol nad Odrou, Pod Topoly, 335 |
|
Daniel Prepsl
|
Neaktivní
od 19.10.2009
|
jednatel |
13.02.2008 |
Adresa: |
74258, 25964402, Nový Jičín, Příbor, Příbor, Kamenná, 1545, Kamenná 1545, 74258 Příbor |
|
Vladan Marcalík
|
Neaktivní
od 25.04.2013
|
jednatel |
13.02.2008 |
Adresa: |
74201, 8315035, Nový Jičín, Suchdol nad Odrou, Suchdol nad Odrou, Pod topoly, 335, Pod topoly 335, 74201 Suchdol nad Odrou |
|