BORIS ALEXANDROVIČ ZAJCEV
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
77900, 27423221, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 386, 2 |
|
BORIS ALEXANDROVIČ ZAJCEV
|
Aktivní
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
77900, 27423221, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 386, 2, Nová hejčínská 386/2, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
VIKTOR PONIAKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
1111, Jasnoe, Centralnaja 12 |
|
VIKTOR PONIAKOV
|
Aktivní
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
Jasnoe, Centralnaja 12, 1111, Centralnaja 12, 1111 Jasnoe, Rusko |
|
BORIS ZAITCEV
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
77900, 27423221, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 386, 2 |
|
BORIS ZAITCEV
|
Neaktivní
od 10.10.2016
|
jednatel |
01.01.2014 |
Adresa: |
77900, 27423221, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 386, 2, Nová hejčínská 386/2, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
BORIS ZAYTSEV
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
77900, 27423221, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 386, 2 |
|
BORIS ZAYTSEV
|
Neaktivní
od 01.01.2014
|
jednatel |
03.09.2013 |
Adresa: |
77900, 27423221, Olomouc, Olomouc, Hejčín, Nová hejčínská, 386, 2, Nová hejčínská 386/2, Hejčín, 77900 Olomouc |
|
Vera Ekkore
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
jednatel |
04.03.2008 |
Adresa: |
Moskva, Amundsena 6, 129343 |
|
Liudmila Balanova
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
jednatel |
04.03.2008 |
Adresa: |
77900, 23333545, Olomouc, Řepčín, Řepčínská, 95 |
|
Liudmila Balanova
|
Neaktivní
od 03.09.2013
|
jednatel |
04.03.2008 |
Adresa: |
77900, 23333545, Olomouc, Olomouc, Řepčín, Řepčínská, 95, 64, Řepčínská 95/64, Řepčín, 77900 Olomouc |
|