RADIM TOMAŇA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
73542, 74344081, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Cílová, 843, 11 |
|
RADIM TOMAŇA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.03.2016 |
Adresa: |
73542, 74344081, Karviná, Těrlicko, Horní Těrlicko, Cílová, 843, 11, Cílová 843/11, Horní Těrlicko, 73542 Těrlicko |
|
RADIM TOMAŇA
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
73601, 24873471, Havířov, Šumbark, Opletalova, 605, 10 |
|
Radim Tomaňa
|
Neaktivní
od 25.03.2016
|
Jednatel |
12.05.2015 |
Adresa: |
73601, 24873471, Karviná, Havířov, Šumbark, Opletalova, 605, 10, Opletalova 605/10, Šumbark, 73601 Havířov |
|
Pavel Kunor
|
Neaktivní
od 14.07.2009
|
jednatel |
10.03.2008 |
Adresa: |
73601, 24855294, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1283/21 |
|
Radim Tomaňa
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
10.03.2008 |
Adresa: |
73601, 24873471, Havířov, Šumbark, Opletalova, 605/10 |
|
Pavel Kunor
|
Neaktivní
od 14.07.2009
|
jednatel |
10.03.2008 |
Adresa: |
73601, 24855294, Karviná, Havířov, Podlesí, Elišky Krásnohorské, 1283, 21, Elišky Krásnohorské 1283/21, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Radim Tomaňa
|
Neaktivní
od 12.05.2015
|
jednatel |
10.03.2008 |
Adresa: |
73601, 24873471, Karviná, Havířov, Šumbark, Opletalova, 605, 10, Opletalova 605/10, Šumbark, 73601 Havířov |
|