VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
40011, 17838410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Malátova, 2433, 9 |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
jednatel |
31.05.2014 |
Adresa: |
40011, 17838410, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, Malátova, 2433, 9, Malátova 2433/9, Ústí nad Labem-centrum, 40011 Ústí nad Labem |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
40003, 17910005, Ústí nad Labem, Střekov, Tomáše ze Štítného, 1122, 3 |
|
VOJTĚCH JECH
|
Neaktivní
od 31.05.2014
|
jednatel |
27.03.2013 |
Adresa: |
40003, 17910005, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Střekov, Tomáše ze Štítného, 1122, 3, Tomáše ze Štítného 1122/3, Střekov, 40003 Ústí nad Labem |
|
Ing. Jan Broda
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
01.05.2012 |
Adresa: |
73961, 12524000, Třinec, Oldřichovice, 643 |
|
Ing. Jan Broda
|
Neaktivní
od 27.03.2013
|
jednatel |
01.05.2012 |
Adresa: |
73961, 12524000, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 643, Oldřichovice 643, 73961 Třinec |
|
Jiřina Brodová
|
Neaktivní
od 01.05.2012
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
73961, 12524000, Třinec, Oldřichovice, 643 |
|
Jiřina Brodová
|
Neaktivní
od 01.05.2012
|
jednatel |
22.04.2008 |
Adresa: |
73961, 12524000, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 643, Oldřichovice 643, 73961 Třinec |
|