JOSEF SVRČINA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2020 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno-město, Brno, Židenice, Slevačská, 730, 24 |
|
JOSEF SVRČINA
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2020 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno-město, Brno, Židenice, Slevačská, 730, 24, Slevačská 730/24, Židenice, 61500 Brno |
|
HELENA SVRČINOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno-město, Brno, Židenice, Slevačská, 730, 24 |
|
HELENA SVRČINOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2020
|
jednatel |
29.04.2015 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno-město, Brno, Židenice, Slevačská, 730, 24, Slevačská 730/24, Židenice, 61500 Brno |
|
Iva Svrčinová
|
Neaktivní
od 31.07.2012
|
jednatel |
18.11.2009 |
Adresa: |
74260, 8479607, Petřvald, 303 |
|
Helena Cenková
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
18.11.2009 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno, Židenice, Slevačská, 730/24 |
|
IVA SVRČINOVÁ
|
Neaktivní
od 31.07.2012
|
jednatel |
18.11.2009 |
Adresa: |
74260, 8479607, Nový Jičín, Petřvald, Petřvald 1-Petřvald, 303, Petřvald 1-Petřvald 303, 74260 Petřvald |
|
Helena Cenková
|
Neaktivní
od 29.04.2015
|
jednatel |
18.11.2009 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno-město, Brno, Židenice, Slevačská, 730, 24, Slevačská 730/24, Židenice, 61500 Brno |
|
Helena Cenková
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno, Židenice, Slevačská, 730/24 |
|
Helena Cenková
|
Neaktivní
od 18.11.2009
|
jednatel |
05.05.2008 |
Adresa: |
61500, 19625901, Brno-město, Brno, Židenice, Slevačská, 730, 24, Slevačská 730/24, Židenice, 61500 Brno |
|