Ing. PETR GREGOROVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
76302, 4165292, Zlín, Zlín, Lhotka, 75 |
|
Ing. PETR GREGOROVIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2016 |
Adresa: |
76302, 4165292, Zlín, Zlín, Lhotka, 75, Lhotka 75, 76302 Zlín |
|
Ing. Petr Gregorovič
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
76302, 4165292, Zlín, Lhotka, 75 |
|
Ing. PETR GREGOROVIČ
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
04.05.2010 |
Adresa: |
76302, 4165292, Zlín, Zlín, Lhotka, 75, Lhotka 75, 76302 Zlín |
|
Ing. Aleš Frídl
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
29.05.2008 |
Adresa: |
75000, 11227877, Přerov, Přerov I - město, Sušilova, 1427/5 |
|
Ing. Aleš Frídl
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
29.05.2008 |
Adresa: |
75002, 11227877, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Sušilova, 1427, 5, Sušilova 1427/5, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. Petr Gregorovič
|
Neaktivní
od 29.05.2008
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
76302, 4165292, Zlín, Lhotka, 75 |
|
Dagmar Přecechtělová
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
75002, 11236515, Přerov, Přerov I - město, Sadová, 8 |
|
Drahomír Šigut
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
75002, 11222204, Přerov, Za Mlýnem, 7 |
|
Ing. PETR GREGOROVIČ
|
Neaktivní
od 29.05.2008
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
76302, 4165292, Zlín, Zlín, Lhotka, 75, Lhotka 75, 76302 Zlín |
|
DAGMAR PŘECECHTĚLOVÁ
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
75002, 11236515, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Sadová, 2393, 8, Sadová 2393/8, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Drahomír Šigut
|
Neaktivní
od 04.05.2010
|
jednatel |
21.04.2008 |
Adresa: |
75002, 11222204, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Za Mlýnem, 564, 7, Za Mlýnem 564/7, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|