LENA ČANECKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3 |
|
MARTIN PLANIČKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3 |
|
PASKAL TRIGAS
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3 |
|
LENA ČANECKÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
MARTIN PLANIČKA
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
PASKAL TRIGAS
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.04.2017 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
MARTIN PLANIČKA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
místopředseda výboru |
13.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3 |
|
MARTIN PLANIČKA
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
místopředseda výboru |
13.11.2015 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Paskal Trigas
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
člen výboru |
25.02.2009 |
Adresa: |
3269396, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648/3 |
|
PASKAL TRIGAS
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
člen výboru |
25.02.2009 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Ing. Jana Riplová
|
Neaktivní
od 25.02.2009
|
člen výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
3269396, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648/3 |
|
Martin Plánička
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
místopředseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
3269396, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648/3 |
|
Lena Čanecká
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
předseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
3269396, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648/3 |
|
Ing. JANA RIPLOVÁ
|
Neaktivní
od 25.02.2009
|
člen výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
Martin Plánička
|
Neaktivní
od 13.11.2015
|
místopředseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|
LENA ČANECKÁ
|
Neaktivní
od 26.04.2017
|
předseda výboru |
22.05.2008 |
Adresa: |
70030, 3269396, Ostrava-město, Ostrava, Zábřeh, Gurťjevova, 1648, 3, Gurťjevova 1648/3, Zábřeh, 70030 Ostrava |
|