JANIS JOANIDIS
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2021 |
Adresa: |
79001, 5890721, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Nerudova, 678, 2 |
|
JANIS JOANIDIS
|
Aktivní
|
jednatel |
06.12.2021 |
Adresa: |
79001, 5890721, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Nerudova, 678, 2, Nerudova 678/2, 79001 Jeseník |
|
DANIEL ARZT
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79001, 5887402, Jeseník, Jeseník, nám. Hrdinů, 332, 2 |
|
PETRA JOANIDU
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79001, 5890721, Jeseník, Jeseník, Nerudova, 678, 2 |
|
Daniel Arzt
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79001, 5887402, Jeseník, Jeseník, Jeseník, nám. Hrdinů, 332, 2, nám. Hrdinů 332/2, 79001 Jeseník |
|
PETRA JOANIDU
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2015 |
Adresa: |
79001, 5890721, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Nerudova, 678, 2, Nerudova 678/2, 79001 Jeseník |
|
Alena Petřeková
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
27.04.2010 |
Adresa: |
79001, 5895391, Jeseník, Lipovská, 1171, 68 |
|
Alena Petřeková
|
Neaktivní
od 03.07.2015
|
jednatel |
27.04.2010 |
Adresa: |
79001, 5895391, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Lipovská, 1171, 68, Lipovská 1171/68, 79001 Jeseník |
|
Alena Petřeková
|
Neaktivní
od 27.04.2010
|
jednatel |
03.06.2008 |
Adresa: |
79001, 5895391, Jeseník, Lipovská, 1171 |
|
Alena Petřeková
|
Neaktivní
od 27.04.2010
|
jednatel |
03.06.2008 |
Adresa: |
79001, 5895391, Jeseník, Jeseník, Jeseník, Lipovská, 1171, 68, Lipovská 1171/68, 79001 Jeseník |
|