MONIKA BURKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
73961, 27754367, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280 |
|
MONIKA BURKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
73961, 27754367, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280, Na kopci 1280, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
MONIKA BURKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
Jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
73961, 27754367, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280 |
|
MONIKA BURKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
Jednatel |
29.07.2014 |
Adresa: |
73961, 27754367, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280, Na kopci 1280, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
MONIKA BURKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
73961, 27754367, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280 |
|
MONIKA BURKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.07.2014
|
jednatel |
25.10.2013 |
Adresa: |
73961, 27754367, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280, Na kopci 1280, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
MONIKA BURKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
jednatel |
04.08.2011 |
Adresa: |
73961, 27754367, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280 |
|
MONIKA BURKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.10.2013
|
jednatel |
04.08.2011 |
Adresa: |
73961, 27754367, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Na kopci, 1280, Na kopci 1280, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
Ing. Petr Kawulok
|
Neaktivní
od 04.08.2011
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
73991, 20611196, Jablunkov, Lesní, 461 |
|
Ing. Petr Kawulok
|
Neaktivní
od 04.08.2011
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
73991, 20611196, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Lesní, 461, Lesní 461, 73991 Jablunkov |
|
Ing. Michael Beier
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
26681960, Český Těšín, U Modlitebny, 1969/6 |
|
Ing. MICHAEL BEIER
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
29.09.2009 |
Adresa: |
73701, 26681960, Karviná, Český Těšín, Český Těšín, U Modlitebny, 1969, 6, U Modlitebny 1969/6, 73701 Český Těšín |
|
Ing. Jiří Sekáč
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
26.05.2008 |
Adresa: |
70800, 26122782, Ostrava, Pustkovec, Na Makytůvkách, 335/15 |
|
Ing. JIŘÍ SEKÁČ
|
Neaktivní
od 29.09.2009
|
jednatel |
26.05.2008 |
Adresa: |
70800, 26122782, Ostrava-město, Ostrava, Pustkovec, Na Makytůvkách, 335, 15, Na Makytůvkách 335/15, Pustkovec, 70800 Ostrava |
|