ALENA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2084, 6 |
|
MIROSLAV PLUSKAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2083, 4 |
|
BOHUSLAVA TRTÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2082, 2 |
|
ALENA BUREŠOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2084, 6, Čajkovského 2084/6, 78701 Šumperk |
|
MIROSLAV PLUSKAL
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2083, 4, Čajkovského 2083/4, 78701 Šumperk |
|
BOHUSLAVA TRTÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.07.2018 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2082, 2, Čajkovského 2082/2, 78701 Šumperk |
|
ALENA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
předseda výboru |
07.12.2016 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2084, 6 |
|
BOHUSLAVA TRTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen výboru |
07.12.2016 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2082, 2 |
|
ALENA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
předseda výboru |
07.12.2016 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2084, 6, Čajkovského 2084/6, 78701 Šumperk |
|
BOHUSLAVA TRTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
člen výboru |
07.12.2016 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2082, 2, Čajkovského 2082/2, 78701 Šumperk |
|
MIROSLAV PLUSKAL
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2083, 4 |
|
MIROSLAV PLUSKAL
|
Neaktivní
od 10.07.2018
|
místopředseda výboru |
11.08.2015 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2083, 4, Čajkovského 2083/4, 78701 Šumperk |
|
Miroslav Pluskal
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
místopředseda výboru |
06.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Čajkovského, 2083, 4 |
|
Alena Burešová
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
předseda výboru |
06.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Čajkovského, 2084, 6 |
|
Bohuslava Trtíková
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
člen výboru |
06.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Čajkovského, 2082, 2 |
|
MIROSLAV PLUSKAL
|
Neaktivní
od 11.08.2015
|
místopředseda výboru |
06.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2083, 4, Čajkovského 2083/4, 78701 Šumperk |
|
BOHUSLAVA TRTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
člen výboru |
06.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2082, 2, Čajkovského 2082/2, 78701 Šumperk |
|
ALENA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 07.12.2016
|
předseda výboru |
06.06.2011 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2084, 6, Čajkovského 2084/6, 78701 Šumperk |
|
Alena Burešová
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
předseda výboru |
10.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Čajkovského, 2084/6 |
|
Renata Franková
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
místopředseda výboru |
10.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Čajkovského, 2083/4 |
|
Zdeňek Vavroušek
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
člen výboru |
10.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Čajkovského, 2082/2 |
|
ALENA BUREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
předseda výboru |
10.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14278316, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2084, 6, Čajkovského 2084/6, 78701 Šumperk |
|
Renata Franková
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
místopředseda výboru |
10.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14278308, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2083, 4, Čajkovského 2083/4, 78701 Šumperk |
|
Zdeňek Vavroušek
|
Neaktivní
od 06.06.2011
|
člen výboru |
10.07.2008 |
Adresa: |
78701, 14278294, Šumperk, Šumperk, Šumperk, Čajkovského, 2082, 2, Čajkovského 2082/2, 78701 Šumperk |
|