PAUL LYSEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.07.2021 |
Adresa: |
15300, 76200965, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Vindyšova, 1685, 2 |
|
PAUL LYSEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.07.2021 |
Adresa: |
15300, 76200965, Praha, Radotín, Vindyšova, 1685, 2, Vindyšova 1685/2, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
RADMILA KUZICOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
člen představenstva |
25.06.2018 |
Adresa: |
19014, 27729290, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Nepasické náměstí, 980 |
|
RADMILA KUZICOVÁ
|
Neaktivní
od 22.07.2021
|
člen představenstva |
25.06.2018 |
Adresa: |
19014, 27729290, Praha, Klánovice, Nepasické náměstí, 980, 8, Nepasické náměstí 980/8, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Ing. RADANA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
člen představenstva |
09.08.2017 |
Adresa: |
73801, 77541359, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Zátiší, 3772 |
|
Ing. RADANA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.06.2018
|
člen představenstva |
09.08.2017 |
Adresa: |
73801, 77541359, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Zátiší, 3772, Zátiší 3772, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. RADANA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
člen představenstva |
13.07.2015 |
Adresa: |
73801, 20434111, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta, 1884 |
|
Ing. RADANA STAŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 09.08.2017
|
člen představenstva |
13.07.2015 |
Adresa: |
73801, 20434111, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta, 1884, Černá cesta 1884, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Radana Šašková
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
člen představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20434111, Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta, 1884 |
|
Ing. RADANA ŠAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 13.07.2015
|
člen představenstva |
25.05.2015 |
Adresa: |
73801, 20434111, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Černá cesta, 1884, Černá cesta 1884, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. PETR ŠIPULA
|
Neaktivní
od 25.05.2015
|
člen představenstva |
09.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20423438, Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská, 261 |
|
Ing. PETR ŠIPULA
|
Neaktivní
od 25.05.2015
|
člen představenstva |
09.01.2014 |
Adresa: |
73801, 20423438, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská, 261, Bruzovská 261, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Petr Šipula
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
člen představenstva |
01.08.2012 |
Adresa: |
73801, 20423438, Frýdek-Místek, Bruzovská, 261 |
|
Ing. PETR ŠIPULA
|
Neaktivní
od 09.01.2014
|
člen představenstva |
01.08.2012 |
Adresa: |
73801, 20423438, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská, 261, Bruzovská 261, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|
Ing. Petr Šipula
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
člen představenstva |
30.06.2008 |
Adresa: |
73801, 20423438, Frýdek-Místek, Bruzovská, 261 |
|
Ing. PETR ŠIPULA
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
člen představenstva |
30.06.2008 |
Adresa: |
73801, 20423438, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Frýdek, Bruzovská, 261, Bruzovská 261, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek |
|