Ing. Bohumil Hána
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
člen představenstva |
02.10.2012 |
Adresa: |
34201, 6982841, Podmokly, Podmokly, 21 |
|
Renata Oplíštilová
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
člen představenstva |
02.10.2012 |
Adresa: |
33701, 20769229, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Žižkova, 882 |
|
Ing. Bohumil Hána
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
člen představenstva |
02.10.2012 |
Adresa: |
34201, 6982841, Klatovy, Podmokly, Podmokly, 21, č.p. 21, 34201 Podmokly |
|
Renata Oplíštilová
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
člen představenstva |
02.10.2012 |
Adresa: |
33701, 20769229, Rokycany, Rokycany, Plzeňské Předměstí, Žižkova, 882, Žižkova 882, Plzeňské Předměstí, 33701 Rokycany |
|
Robert Viták
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
22.06.2011 |
Adresa: |
30100, 24478415, Plzeň, Na Roudné, 243, 126 |
|
Pavla Hrubá
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
22.06.2011 |
Adresa: |
31800, 26266229, Plzeň, Nová Hospoda, U Svahu, 193, 8 |
|
Robert Viták
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
22.06.2011 |
Adresa: |
30100, 24478415, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Na Roudné, 243, 126, Na Roudné 243/126, Severní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Pavla Hrubá
|
Neaktivní
od 02.10.2012
|
člen představenstva |
22.06.2011 |
Adresa: |
31800, 26266229, Plzeň-město, Plzeň, Nová Hospoda, U Svahu, 193, 8, U Svahu 193/8, Nová Hospoda, 31800 Plzeň |
|
Mgr. Miroslav Vlk
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
předseda představenstva |
27.01.2009 |
Adresa: |
31800, 24456501, Plzeň, Nová Hospoda, K Merfánům, 91/10 |
|
Mgr. Miroslav Vlk
|
Neaktivní
od 30.11.2018
|
předseda představenstva |
27.01.2009 |
Adresa: |
31800, 24456501, Plzeň-město, Plzeň, Nová Hospoda, K Merfánům, 91, 10, K Merfánům 91/10, Nová Hospoda, 31800 Plzeň |
|
Miroslav Vlk
|
Neaktivní
od 27.01.2009
|
předseda představenstva |
09.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24420034, Plzeň, Bolevec, Fibichova, 570/8 |
|
Michal Hrubý
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
člen představenstva |
09.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24483770, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 733/4 |
|
Roman Gajdoš
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
člen představenstva |
09.07.2008 |
Adresa: |
79201, 2835100, Bruntál, Jiráskova, 1628/7 |
|
Miroslav Vlk
|
Neaktivní
od 27.01.2009
|
předseda představenstva |
09.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24420034, Plzeň-město, Plzeň, Bolevec, Fibichova, 570, 8, Fibichova 570/8, Bolevec, 32300 Plzeň |
|
Michal Hrubý
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
člen představenstva |
09.07.2008 |
Adresa: |
32300, 24483770, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Elišky Krásnohorské, 733, 4, Elišky Krásnohorské 733/4, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
Roman Gajdoš
|
Neaktivní
od 22.06.2011
|
člen představenstva |
09.07.2008 |
Adresa: |
79201, 2835100, Bruntál, Bruntál, Bruntál, Jiráskova, 1628, 7, Jiráskova 1628/7, 79201 Bruntál |
|
Jana Strakošová
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
70200, 3190013, Ostrava, Moravská Ostrava, Husova, 1869/3 |
|
JANA STRAKOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
člen představenstva |
07.07.2008 |
Adresa: |
70200, 3190013, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Husova, 1869, 3, Husova 1869/3, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|