JOSEF MAŘINEC
|
Neaktivní
od 31.12.2012
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
11000, 21725152, Praha 1, Staré Město, Kozí, 857, 15 |
|
JOSEF MAŘINEC
|
Neaktivní
od 31.12.2012
|
jednatel |
09.02.2012 |
Adresa: |
11000, 21725152, Praha, Staré Město, Kozí, 857, 15, Kozí 857/15, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Vladimír Schreier
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
jednatel |
27.05.2010 |
Adresa: |
79201, 27965881, Nová Pláň, 138 |
|
Ing. VLADIMÍR SCHREIER
|
Neaktivní
od 31.05.2012
|
jednatel |
27.05.2010 |
Adresa: |
79201, 27965881, Bruntál, Nová Pláň, Nová Pláň, 138, č.p. 138, 79201 Nová Pláň |
|
Mgr. Vlasta Schreierová
|
Neaktivní
od 09.02.2012
|
jednatel |
16.06.2009 |
Adresa: |
74706, 4503279, Opava, Kylešovice, Na Pomezí, 1118/19 |
|
Mgr. Vlasta Schreierová
|
Neaktivní
od 09.02.2012
|
jednatel |
16.06.2009 |
Adresa: |
74706, 4503279, Opava, Opava, Kylešovice, Na Pomezí, 1118, 19, Na Pomezí 1118/19, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Zdeněk Šebesta
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
jednatel |
16.07.2008 |
Adresa: |
74707, 26632977, Opava, Jaktař, Tulipánová, 598/9 |
|
Břetislav Tůma
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
jednatel |
16.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4503643, Opava, Kylešovice, Mezi Brahy, 1163/26 |
|
Ing. Vladimír Schreier
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
jednatel |
16.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4503279, Opava, Kylešovice, Na Pomezí, 1118/19 |
|
ZDENĚK ŠEBESTA
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
jednatel |
16.07.2008 |
Adresa: |
74601, 26632977, Opava, Opava, Jaktař, Tulipánová, 598, 9, Tulipánová 598/9, Jaktař, 74601 Opava |
|
Břetislav Tůma
|
Neaktivní
od 16.06.2009
|
jednatel |
16.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4503643, Opava, Opava, Kylešovice, Mezi Brahy, 1163, 26, Mezi Brahy 1163/26, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Ing. VLADIMÍR SCHREIER
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
jednatel |
16.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4503279, Opava, Opava, Kylešovice, Na Pomezí, 1118, 19, Na Pomezí 1118/19, Kylešovice, 74706 Opava |
|