JITKA JEČMENOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
75301, 27102262, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tovačovského, 2047 |
|
JITKA JEČMENOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
75301, 27102262, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tovačovského, 2047, Tovačovského 2047, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Jitka Ječmenová
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
75301, 27102262, Hranice, Hranice I - Město, Tovačovského, 2047 |
|
JITKA JEČMENOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
13.04.2011 |
Adresa: |
75301, 27102262, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tovačovského, 2047, Tovačovského 2047, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Vítězslav Ječmen
|
Neaktivní
od 14.02.2011
|
jednatel |
19.03.2009 |
Adresa: |
75301, Hranice, Obránců míru, 1360/12 |
|
Vítězslav Ječmen
|
Neaktivní
od 14.02.2011
|
jednatel |
19.03.2009 |
Adresa: |
75301, 11278641, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Obránců míru, 1360, Obránců míru 1360, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Lenka Lévová
|
Neaktivní
od 19.03.2009
|
|
02.09.2008 |
Adresa: |
75301, 11283190, Hranice, Hranice I - Město, Nová, 1818 |
|
Lenka Lévová
|
Neaktivní
od 19.03.2009
|
|
02.09.2008 |
Adresa: |
75301, 11283190, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Nová, 1818, Nová 1818, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
jednatel |
27.08.2008 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Profesora Fuky, 1276/4 |
|
Bc. Jaroslav Smažil
|
Neaktivní
od 02.09.2008
|
jednatel |
27.08.2008 |
Adresa: |
77900, 27403726, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Profesora Fuky, 1276, 4, Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|