TOMÁŠ SMOLÍK
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
předseda představenstva |
09.07.2018 |
Adresa: |
73911, 28425529, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 239 |
|
PETR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
člen představenstva |
09.07.2018 |
Adresa: |
73911, 25949276, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 230 |
|
SIMONA BORUTOVÁ
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
člen představenstva |
09.07.2018 |
Adresa: |
73911, 26633353, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 234 |
|
TOMÁŠ SMOLÍK
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
předseda představenstva |
09.07.2018 |
Adresa: |
73911, 28425529, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 239, č.p. 239, 73911 Malenovice |
|
PETR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
člen představenstva |
09.07.2018 |
Adresa: |
73911, 25949276, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 230, č.p. 230, 73911 Malenovice |
|
Simona Borutová
|
Neaktivní
od 01.06.2020
|
člen představenstva |
09.07.2018 |
Adresa: |
73911, 26633353, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 234, č.p. 234, 73911 Malenovice |
|
TOMÁŠ SMOLÍK
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
předseda představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
73911, 28425529, Malenovice, Malenovice, 239 |
|
PETR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
člen představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
73911, 25949276, Malenovice, Malenovice, 230 |
|
Ing. PETR MITURA
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
člen představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
74764, 40700330, Velká Polom, Velká Polom, Slunečná, 560 |
|
TOMÁŠ SMOLÍK
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
předseda představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
73911, 28425529, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 239, č.p. 239, 73911 Malenovice |
|
PETR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
člen představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
73911, 25949276, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 230, č.p. 230, 73911 Malenovice |
|
Ing. PETR MITURA
|
Neaktivní
od 09.07.2018
|
člen představenstva |
04.03.2014 |
Adresa: |
74764, 40700330, Ostrava-město, Velká Polom, Velká Polom, Slunečná, 560, Slunečná 560, 74764 Velká Polom |
|
TOMÁŠ SMOLÍK
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
předseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
73911, 28425529, Malenovice, Malenovice, 239 |
|
PETR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
73911, 25949276, Malenovice, Malenovice, 230 |
|
TOMÁŠ SMOLÍK
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
předseda představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
73911, 28425529, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 239, č.p. 239, 73911 Malenovice |
|
PETR GROSSMANN
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
10.09.2013 |
Adresa: |
73911, 25949276, Frýdek-Místek, Malenovice, Malenovice, 230, č.p. 230, 73911 Malenovice |
|
Ing. Petr Mitura
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
07.08.2012 |
Adresa: |
74764, Velká Polom, Slunečná, 560 |
|
Ing. PETR MITURA
|
Neaktivní
od 04.03.2014
|
člen představenstva |
07.08.2012 |
Adresa: |
74764, 40700330, Ostrava-město, Velká Polom, Velká Polom, Slunečná, 560, Slunečná 560, 74764 Velká Polom |
|
Tomáš Smolík
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
předseda představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
73911, Malenovice, 239 |
|
Tomáš Smolík
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
předseda představenstva |
31.08.2011 |
Adresa: |
239, Malenovice, 73911, 73911 Malenovice 239, Česká republika |
|
Ing. Petr Mitura
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
člen představenstva |
15.01.2009 |
Adresa: |
70030, 26161982, Ostrava, Bělský Les, Horní, 3038/112 |
|
Ing. Petr Mitura
|
Neaktivní
od 07.08.2012
|
člen představenstva |
15.01.2009 |
Adresa: |
70030, 26161982, Ostrava-město, Ostrava, Bělský Les, Horní, 3038, 112, Horní 3038/112, Bělský Les, 70030 Ostrava |
|
Tomáš Bartek
|
Neaktivní
od 15.01.2009
|
člen představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
70030, 3242340, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 504/71 |
|
Tomáš Smolík
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
předseda představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
73911, Malenovice, 171 |
|
Petr Grossmann
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
člen představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
73911, Malenovice, 230 |
|
Tomáš Bartek
|
Neaktivní
od 15.01.2009
|
člen představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
70030, 3242340, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Jubilejní, 504, 71, Jubilejní 504/71, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
Tomáš Smolík
|
Neaktivní
od 31.08.2011
|
předseda představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
171, Malenovice, 73911, 73911 Malenovice 171, Česká republika |
|
Petr Grossmann
|
Neaktivní
od 10.09.2013
|
člen představenstva |
01.09.2008 |
Adresa: |
230, Malenovice, 73911, 73911 Malenovice 230, Česká republika |
|