Ing. BRONISLAVA BAROŠOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.04.2022 |
Adresa: |
15000, 22084118, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20 |
|
MARCELA MAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.04.2022 |
Adresa: |
15000, 22084118, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20 |
|
Ing. PAVEL JANSA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.04.2022 |
Adresa: |
46353, 25596454, Liberec, Rynoltice, Jítrava, 10 |
|
Ing. BRONISLAVA BAROŠOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
20.04.2022 |
Adresa: |
15000, 22084118, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20, Na bělidle 910/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARCELA MAREŠOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
20.04.2022 |
Adresa: |
15000, 22084118, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20, Na bělidle 910/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. PAVEL JANSA
|
Aktivní
|
Člen výboru |
20.04.2022 |
Adresa: |
46353, 25596454, Liberec, Rynoltice, Jítrava, 10, Jítrava 10, 46353 Rynoltice |
|
Ing. BRONISLAVA BAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
Předseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
15000, 22084118, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20 |
|
MARCELA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
Místopředseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
15000, 22084118, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20 |
|
Ing. PAVEL JANSA
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
Člen výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
46353, 25596454, Liberec, Rynoltice, Jítrava, 10 |
|
Ing. BRONISLAVA BAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
Předseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
15000, 22084118, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20, Na bělidle 910/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARCELA MAREŠOVÁ
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
Místopředseda výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
15000, 22084118, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20, Na bělidle 910/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. PAVEL JANSA
|
Neaktivní
od 20.04.2022
|
Člen výboru |
30.05.2018 |
Adresa: |
46353, 25596454, Liberec, Rynoltice, Jítrava, 10, Jítrava 10, 46353 Rynoltice |
|
Ing. BRONISLAVA BAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
předseda výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
15000, 22084118, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20 |
|
Ing. BRONISLAVA BAROŠOVÁ
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
předseda výboru |
21.12.2012 |
Adresa: |
15000, 22084118, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20, Na bělidle 910/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Juraj Kozáček
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
předseda výboru |
26.03.2008 |
Adresa: |
11800, 21691991, Praha 1, Úvoz, 168/8 |
|
Igor Gioubner
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
místopředseda výboru |
26.03.2008 |
Adresa: |
15500, Praha 5, Kociánova, 1585/2 |
|
Ing. Juraj Kozáček
|
Neaktivní
od 21.12.2012
|
předseda výboru |
26.03.2008 |
Adresa: |
11800, 21691991, Praha, Hradčany, Úvoz, 168, 8, Úvoz 168/8, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Igor Gioubner
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
místopředseda výboru |
26.03.2008 |
Adresa: |
15500, 22119426, Praha, Stodůlky, Kocianova, 1585, 2, Kocianova 1585/2, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ladislav Jirman
|
Neaktivní
od 26.03.2008
|
předseda výboru |
21.03.2007 |
Adresa: |
55001, 7223595, Broumov, Odborářská, 264 |
|
Ing. Juraj Kozáček
|
Neaktivní
od 26.03.2008
|
místopředseda výboru |
21.03.2007 |
Adresa: |
11800, 21691991, Praha 1, Úvoz, 168/8 |
|
Renáta Třesohlavá
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
člen výboru |
21.03.2007 |
Adresa: |
15000, 22084118, Praha 5, Smíchov, Na Bělidle, 910/20 |
|
Ladislav Jirman
|
Neaktivní
od 26.03.2008
|
předseda výboru |
21.03.2007 |
Adresa: |
55001, 7223595, Náchod, Broumov, Velká Ves, Odborářská, 264, Odborářská 264, Velká Ves, 55001 Broumov |
|
Ing. Juraj Kozáček
|
Neaktivní
od 26.03.2008
|
místopředseda výboru |
21.03.2007 |
Adresa: |
11800, 21691991, Praha, Hradčany, Úvoz, 168, 8, Úvoz 168/8, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
Renáta Třesohlavá
|
Neaktivní
od 30.05.2018
|
člen výboru |
21.03.2007 |
Adresa: |
15000, 22084118, Praha, Smíchov, Na bělidle, 910, 20, Na bělidle 910/20, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|