YUHAI XU
|
Aktivní
|
jednatel |
30.04.2022 |
Adresa: |
28002, 21172960, Kolín, Kolín, Kolín IV, Polepská, 387 |
|
YUHAI XU
|
Aktivní
|
jednatel |
30.04.2022 |
Adresa: |
28002, 21172960, Kolín, Kolín, Kolín IV, Polepská, 387, Polepská 387, Kolín IV, 28002 Kolín |
|
Yuezhang Xu
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
14000, Praha 4, Antala Staška, 327, 16 |
|
Yuezhang Xu
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
14000, 21860921, Praha, Krč, Antala Staška, 327, 16, Antala Staška 327/16, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Xuefeng Zhu
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2010 |
Adresa: |
Zhejiang, Qingtian, Shui nan cun, 46 |
|
Xuefeng Zhu
|
Aktivní
|
jednatel |
10.03.2010 |
Adresa: |
46, Zhejiang, Qingtian, Shui nan cun, Shui nan cun 46, Zhejiang - Qingtian, Čína |
|
YUHAI XU
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
jednatel |
17.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21860084, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 236, 18 |
|
YUHAI XU
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
jednatel |
17.10.2015 |
Adresa: |
14000, 21860084, Praha, Krč, Antala Staška, 236, 18, Antala Staška 236/18, Krč, 14000 Praha 4 |
|
YUHAI XU
|
Neaktivní
od 17.10.2015
|
jednatel |
26.01.2015 |
Adresa: |
14000, 21860921, Hlavní město Praha, Praha, Krč, Antala Staška, 327, 16 |
|
YUHAI XU
|
Neaktivní
od 17.10.2015
|
jednatel |
26.01.2015 |
Adresa: |
14000, 21860921, Praha, Krč, Antala Staška, 327, 16, Antala Staška 327/16, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Jun Xu
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
14000, 21860921, Praha 4, Antala Staška, 327, 16 |
|
Xuqing Zhang
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
Praha 10, Nad Třebešínem, 2271, 6 |
|
Yuhai Xu
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
Jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
Praha 9, Kytlická, 780 |
|
Jun Xu
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
14000, 21860921, Praha, Krč, Antala Staška, 327, 16, Antala Staška 327/16, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Xuqing Zhang
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
Praha 10, Nad Třebešínem, 6, Nad Třebešínem 2271/6, Praha 10, Česká republika |
|
Yuhai Xu
|
Neaktivní
od 26.01.2015
|
Jednatel |
08.08.2012 |
Adresa: |
19000, 26141710, Praha, Prosek, Kytlická, 780, 12, Kytlická 780/12, Prosek, 19000 Praha 9 |
|
Yuezhang Xu
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
jednatel |
26.04.2011 |
Adresa: |
14000, 22719059, Praha 4, Podolí, Kubištova, 1101, 6 |
|
Yuyan Wang
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
jednatel |
26.04.2011 |
Adresa: |
25101, 26510138, Říčany, Dukelská, 2187 |
|
Yuyan Wang
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
jednatel |
26.04.2011 |
Adresa: |
25101, 26510138, Praha-východ, Říčany, Říčany, Dukelská, 2187, 1, Dukelská 2187/1, 25101 Říčany |
|
Yuezhang Xu
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
jednatel |
26.04.2011 |
Adresa: |
14000, 22719059, Praha, Podolí, Kubištova, 1101, 6, Kubištova 1101/6, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Jun Xu
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
jednatel |
24.06.2009 |
Adresa: |
14000, 22719059, Praha 4, Kubištova, 1101/6 |
|
Jun Xu
|
Neaktivní
od 08.08.2012
|
jednatel |
24.06.2009 |
Adresa: |
14000, 22719059, Praha, Podolí, Kubištova, 1101, 6, Kubištova 1101/6, Podolí, 14000 Praha 4 |
|
Yuezhang Xu
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
jednatel |
20.02.2007 |
Adresa: |
16000, Praha 6, Makovského, 28 |
|
Yuezhang Xu
|
Neaktivní
od 26.04.2011
|
jednatel |
20.02.2007 |
Adresa: |
16300, 22723846, Praha, Řepy, Makovského, 1333, 28, Makovského 1333/28, Řepy, 16300 Praha 6 |
|