JAN SVÁTEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22287469, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 328, 36 |
|
JAN SVÁTEK
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22287469, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 328, 36, Na dlouhém lánu 328/36, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
DANIEL POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1 |
|
DANIEL POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
předseda výboru |
16.01.2023 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. KLÁRA GRAMMETBAUEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.04.2017 |
Adresa: |
16000, 22181954, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1 |
|
Ing. KLÁRA GRAMMETBAUEROVÁ
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
13.04.2017 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jan Svátek
|
Neaktivní
od 23.01.2023
|
člen výboru |
01.04.2011 |
Adresa: |
16000, 22287469, Praha 6, Na Dlouhém lánu, 328, 36 |
|
JAN SVÁTEK
|
Neaktivní
od 23.01.2023
|
člen výboru |
01.04.2011 |
Adresa: |
16000, 22287469, Praha, Vokovice, Na dlouhém lánu, 328, 36, Na dlouhém lánu 328/36, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Daniel Pospíšil
|
Neaktivní
od 16.01.2023
|
předseda výboru |
08.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha 6, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1 |
|
Bc. Petra Hanenbergová
|
Neaktivní
od 01.04.2011
|
člen výboru |
08.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha 6, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1 |
|
Ing. Klára Grammetbauerová
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
místopředseda výboru |
08.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha 6, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1 |
|
Bc. Petra Hanenbergová
|
Neaktivní
od 01.04.2011
|
člen výboru |
08.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. KLÁRA GRAMMETBAUEROVÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2017
|
místopředseda výboru |
08.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
DANIEL POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 16.01.2023
|
předseda výboru |
08.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jaroslav Pospíšil
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
předseda výboru |
15.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha 6, Šestidomí, 752/1 |
|
Viktor Sedlák
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
místopředseda výboru |
15.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha 6, Šestidomí, 752/1 |
|
Jaroslav Frantina
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
člen výboru |
15.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha 6, Šestidomí, 752/1 |
|
Jaroslav Pospíšil
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
předseda výboru |
15.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Viktor Sedlák
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
místopředseda výboru |
15.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Jaroslav Frantina
|
Neaktivní
od 08.07.2010
|
člen výboru |
15.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22181954, Praha, Bubeneč, Šestidomí, 752, 1, Šestidomí 752/1, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|