JAROSLAVA SYSLOVÁ
|
Aktivní
|
předsedkyně výboru |
10.12.2019 |
Adresa: |
19800, 22490990, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214 |
|
Ing. JIŘÍ STEINBAUER
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2019 |
Adresa: |
37371, 11794941, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Hlincohorská, 386, 24 |
|
Bc. PAVEL KUBEŠ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.12.2019 |
Adresa: |
12800, 21732426, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10 |
|
JUDr. LIBUŠE ŠKÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2023
|
místopředsedkyně výboru |
20.06.2023 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10, Na slupi 1485/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. JIŘÍ STEINBAUER
|
Neaktivní
od 20.06.2023
|
člen výboru |
10.12.2019 |
Adresa: |
37371, 11794941, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Hlincohorská, 386, 24, Hlincohorská 386/24, 37371 Rudolfov |
|
Bc. PAVEL KUBEŠ
|
Neaktivní
od 05.10.2023
|
člen výboru |
10.12.2019 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10, Na slupi 1485/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
JAROSLAVA SYSLOVÁ
|
Neaktivní
od 05.10.2023
|
předsedkyně výboru |
10.12.2019 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214, Bajgarova 1214, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. JAN VRUBEL
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
člen výboru |
11.08.2016 |
Adresa: |
12800, 21732426, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10 |
|
Ing. JAN VRUBEL
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
člen výboru |
11.08.2016 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10, Na slupi 1485/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ing. JAN VRUBEL
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
člen výboru |
31.03.2015 |
Adresa: |
10200, 27650171, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 3 |
|
JAROSLAVA SYSLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
předseda výboru |
31.03.2015 |
Adresa: |
19800, 22490990, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214 |
|
Ing. JIŘÍ STEINBAUER
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
místopředseda výboru |
31.03.2015 |
Adresa: |
37371, 11794941, Rudolfov, Rudolfov, Hlincohorská, 386, 24 |
|
Ing. JAN VRUBEL
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
člen výboru |
31.03.2015 |
Adresa: |
10200, 27650171, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 3, náměstí Přátelství 1518/3, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JAROSLAVA SYSLOVÁ
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
předseda výboru |
31.03.2015 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214, Bajgarova 1214, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ STEINBAUER
|
Neaktivní
od 10.12.2019
|
místopředseda výboru |
31.03.2015 |
Adresa: |
37371, 11794941, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Hlincohorská, 386, 24, Hlincohorská 386/24, 37371 Rudolfov |
|
Libuše Škábová
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
předseda výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha 2, Nové Město, Na Slupi, 1485 |
|
Jaroslava Syslová
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
místopředseda |
08.12.2011 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha 9, Bajgarova, 1214 |
|
Ing. Jiří Steinbauer
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
člen výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
37371, 11794941, Rudolfov, Hlincohorská, 386, 24 |
|
Libuše Škábová
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
předseda výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10, Na slupi 1485/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
JAROSLAVA SYSLOVÁ
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
místopředseda |
08.12.2011 |
Adresa: |
19800, 22490990, Praha, Kyje, Bajgarova, 1214, Bajgarova 1214, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
Ing. JIŘÍ STEINBAUER
|
Neaktivní
od 31.03.2015
|
člen výboru |
08.12.2011 |
Adresa: |
37371, 11794941, České Budějovice, Rudolfov, Rudolfov, Hlincohorská, 386, 24, Hlincohorská 386/24, 37371 Rudolfov |
|
Jiří Kryl
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
pověřený vlastník |
07.06.2010 |
Adresa: |
13000, 21779597, Praha 3, Žižkov, Přibyslavská, 1223/3 |
|
Jiří Kryl
|
Neaktivní
od 08.12.2011
|
pověřený vlastník |
07.06.2010 |
Adresa: |
13000, 21779597, Praha, Žižkov, Přibyslavská, 1223, 3, Přibyslavská 1223/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Pavel Kubeš
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
předseda výboru |
12.03.2007 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha 2, Nové Město, Na Slupi, 1485/10 |
|
Ludmila Sudková
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
místopředseda výboru |
12.03.2007 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha 2, Nové Město, Na Slupi, 1485/10 |
|
Jiří Kryl
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
člen výboru |
12.03.2007 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha 2, Nové Město, Na Slupi, 1485/10 |
|
Pavel Kubeš
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
předseda výboru |
12.03.2007 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10, Na slupi 1485/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Ludmila Sudková
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
místopředseda výboru |
12.03.2007 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10, Na slupi 1485/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|
Jiří Kryl
|
Neaktivní
od 07.06.2010
|
člen výboru |
12.03.2007 |
Adresa: |
12800, 21732426, Praha, Nové Město, Na slupi, 1485, 10, Na slupi 1485/10, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|