ŠTĚPÁN VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22164804, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5 |
|
VLADIMÍRA RAKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22164804, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5 |
|
Ing. PETR KIRCHNER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.09.2019 |
Adresa: |
16000, 22209395, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zengrova, 2014, 6 |
|
ŠTĚPÁN VÁCLAVÍK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
17.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
VLADIMÍRA RAKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
17.09.2019 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. PETR KIRCHNER
|
Aktivní
|
místopředseda výboru |
17.09.2019 |
Adresa: |
16000, 22209395, Praha, Dejvice, Zengrova, 2014, 6, Zengrova 2014/6, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ŠTĚPÁN VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
předseda výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
16900, 22164804, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5 |
|
ŠTĚPÁN VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
předseda výboru |
08.04.2016 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Štěpán Václavík
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
předseda výboru |
14.03.2013 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha 6, Svojsíkova |
|
VLADIMÍRA RAKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
člen výboru |
14.03.2013 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5 |
|
PETRA ČÍHALOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
místopředsedkyně výboru |
14.03.2013 |
Adresa: |
14900, 21846863, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Ženíškova, 2125, 10 |
|
ŠTĚPÁN VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
předseda výboru |
14.03.2013 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PETRA ČÍHALOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
místopředsedkyně výboru |
14.03.2013 |
Adresa: |
14900, 21846863, Praha, Chodov, Ženíškova, 2125, 10, Ženíškova 2125/10, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
VLADIMÍRA RAKOVÁ
|
Neaktivní
od 17.09.2019
|
člen výboru |
14.03.2013 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. akad.arch. Roman Brychta
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
člen výboru |
26.01.2009 |
Adresa: |
22164804, Praha 6, Svojsíkova, 1438/5 |
|
Mgr.akad.arch. Roman Brychta
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
předseda výboru |
26.01.2009 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha 6, Svojsíkova, 1438/5 |
|
Mgr. akad.arch. Roman Brychta
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
člen výboru |
26.01.2009 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr.akad.arch. Roman Brychta
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
předseda výboru |
26.01.2009 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. Tomáš Zemek
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
předseda výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha 6, Svojsíkova, 1438/5 |
|
Štěpán Václavík
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
místopředseda výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha 6, Svojsíkova, 1438/5 |
|
Petra Procházková
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
člen výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha 6, Svojsíkova, 1438/5 |
|
Mgr. Tomáš Zemek
|
Neaktivní
od 26.01.2009
|
předseda výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Petra Procházková
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
člen výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
ŠTĚPÁN VÁCLAVÍK
|
Neaktivní
od 14.03.2013
|
místopředseda výboru |
28.03.2007 |
Adresa: |
16900, 22164804, Praha, Břevnov, Svojsíkova, 1438, 5, Svojsíkova 1438/5, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|