Linhartská s.r.o.
01713795 |
Neaktivní
od 30.03.2015
|
Předseda výboru |
05.11.2013 |
Adresa: |
19700, 27868613, Praha 9, Kbely, Vágnerova, 1036, 4 |
|
MAREK ČÁP
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
místopředseda výboru |
05.11.2013 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha 1, Staré Město, Linhartská, 136, 6 |
|
PETR BARON
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
člen výboru |
05.11.2013 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha 1, Staré Město, Linhartská, 136, 6 |
|
Linhartská s.r.o.
01713795 |
Neaktivní
od 30.03.2015
|
Předseda výboru |
05.11.2013 |
Adresa: |
19700, 27868613, Praha, Kbely, Vágnerova, 1036, 4, Vágnerova 1036/4, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
MAREK ČÁP
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
místopředseda výboru |
05.11.2013 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha, Staré Město, Linhartská, 136, 6, Linhartská 136/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETR BARON
|
Neaktivní
od 30.03.2015
|
člen výboru |
05.11.2013 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha, Staré Město, Linhartská, 136, 6, Linhartská 136/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETR BARON
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
předseda výboru |
27.05.2010 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha 1, Staré Město, Linhartská, 136, 6 |
|
PETR BARON
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
předseda výboru |
27.05.2010 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha, Staré Město, Linhartská, 136, 6, Linhartská 136/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Lenka Alžběta Dušková
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
předseda výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha 1, Staré Město, Linhartská, 6/136 |
|
Petr Branda
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
člen výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha 1, Staré Město, Linhartská, 6/136 |
|
Marek Čáp
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
člen výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha 1, Staré Město, Linhartská, 6/136 |
|
Lenka Alžběta Dušková
|
Neaktivní
od 27.05.2010
|
předseda výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha, Staré Město, Linhartská, 136, 6, Linhartská 136/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Petr Branda
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
člen výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha, Staré Město, Linhartská, 136, 6, Linhartská 136/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MAREK ČÁP
|
Neaktivní
od 05.11.2013
|
člen výboru |
11.04.2007 |
Adresa: |
11000, 22774734, Praha, Staré Město, Linhartská, 136, 6, Linhartská 136/6, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|