MIROSLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
jednatel |
22.04.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2 |
|
MIROSLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 14.05.2018
|
jednatel |
22.04.2015 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Zdeněk Kuta
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
jednatel |
12.11.2008 |
Adresa: |
26601, 5940991, Beroun, Košťálkova, 1537 |
|
Zdeněk Kuta
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
jednatel |
12.11.2008 |
Adresa: |
26601, 5940991, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Košťálkova, 1537, Košťálkova 1537, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Miroslav Kadlec
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
jednatel |
24.07.2008 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, nám. Přemysla Otakara II., 2/2 |
|
MIROSLAV KADLEC
|
Neaktivní
od 22.04.2015
|
jednatel |
24.07.2008 |
Adresa: |
37001, 25284762, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, nám. Přemysla Otakara II., 2, 2, nám. Přemysla Otakara II. 2/2, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
Mgr. Tomáš Pelikán
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
jednatel |
20.03.2007 |
Adresa: |
29431, 21293708, Krnsko, 1 |
|
Mgr. Tomáš Pelikán
|
Neaktivní
od 24.07.2008
|
jednatel |
20.03.2007 |
Adresa: |
29431, 21293708, Mladá Boleslav, Krnsko, Krnsko, 1, č.p. 1, 29431 Krnsko |
|