Ing. VOJISLAV SPARAVALO
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
člen představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21692823, Praha 1, Josefov, Dušní, 7, 13 |
|
Ing. VOJISLAV SPARAVALO
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
člen představenstva |
16.06.2014 |
Adresa: |
11000, 21692823, Praha, Josefov, Dušní, 7, 13, Dušní 7/13, Josefov, 11000 Praha 1 |
|
Ing. Vojislav Sparavalo
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
člen představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
98000, Monaco, avenue Princesse Grace, 7 |
|
Ing. Vojislav Sparavalo
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
člen představenstva |
22.04.2008 |
Adresa: |
7, Monaco, avenue Princesse Grace, 98000, avenue Princesse Grace 7, 98000 Monaco, Monako |
|
Josef Hanuš
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
11000, 21711879, Praha 1, Nové Město, Navrátilova, 1421/11 |
|
Josef Hanuš
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
člen představenstva |
25.07.2007 |
Adresa: |
11000, 21711879, Praha, Nové Město, Navrátilova, 1421, 11, Navrátilova 1421/11, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Josef Hanuš
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen představenstva |
18.07.2007 |
Adresa: |
11000, Praha 1, Nové Město, Navrátilova, 1421/11 |
|
Ing. Vojislav Sparavalo
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
předseda představenstva |
18.07.2007 |
Adresa: |
98000, Monaco, Avenue Princesse Grace, 7 |
|
Lucie Hanušová
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
člen představenstva |
18.07.2007 |
Adresa: |
11000, 21711879, Praha 1, Nové Město, Navrátilova, 1421/11 |
|
Josef Hanuš
|
Neaktivní
od 25.07.2007
|
člen představenstva |
18.07.2007 |
Adresa: |
1421/11, Praha 1, Nové Město, Navrátilova, 11000, Navrátilova 1421/11, 11000 Praha 1 - Nové Město, Dánsko |
|
Ing. Vojislav Sparavalo
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
předseda představenstva |
18.07.2007 |
Adresa: |
7, Monaco, avenue Princesse Grace, 98000, avenue Princesse Grace 7, 98000 Monaco, Monako |
|
Lucie Hanušová
|
Neaktivní
od 22.04.2008
|
člen představenstva |
18.07.2007 |
Adresa: |
11000, 21711879, Praha, Nové Město, Navrátilova, 1421, 11, Navrátilova 1421/11, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 18.07.2007
|
člen představenstva |
09.03.2007 |
Adresa: |
37826, 17310237, Lodhéřov, 214 |
|
Jana Mertlová
|
Neaktivní
od 18.07.2007
|
člen představenstva |
09.03.2007 |
Adresa: |
37826, 17310237, Jindřichův Hradec, Lodhéřov, Lodhéřov, 214, č.p. 214, 37826 Lodhéřov |
|