HELENA TRNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2014 |
Adresa: |
10000, 22617604, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad vodovodem, 1523, 43 |
|
HELENA TRNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
14.04.2014 |
Adresa: |
10000, 22617604, Praha, Strašnice, Nad vodovodem, 1523, 43, Nad vodovodem 1523/43, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Ing. MARCEL DOUBRAVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
10000, 22617604, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Nad vodovodem, 1523, 43 |
|
Ing. Marcel Doubravský
|
Aktivní
|
jednatel |
28.11.2013 |
Adresa: |
10000, 22617604, Praha, Strašnice, Nad vodovodem, 1523, 43, Nad vodovodem 1523/43, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Vít Mázdra
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
15531, 22035583, Praha 5, Lipence, Kazín, 389 |
|
Ing. Marcel Doubravský
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
10000, 22617604, Praha 10, Nad Vodovodem, 1523/43 |
|
VÍT MÁZDRA
|
Neaktivní
od 26.11.2013
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
15531, 22035583, Praha, Lipence, U koloniálu, 389, U koloniálu 389, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
Ing. Marcel Doubravský
|
Neaktivní
od 28.11.2013
|
jednatel |
02.04.2007 |
Adresa: |
10000, 22617604, Praha, Strašnice, Nad vodovodem, 1523, 43, Nad vodovodem 1523/43, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|