ILONA CHVÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
08.06.2023 |
Adresa: |
29001, 18228399, Nymburk, Choťánky, Choťánky, 82, č.p. 82, 29001 Choťánky |
|
ILONA CHVÁTILOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatelka |
02.09.2021 |
Adresa: |
29001, 18227813, Nymburk, Choťánky, Choťánky, 24 |
|
ILONA CHVÁTILOVÁ
|
Neaktivní
od 08.06.2023
|
Jednatelka |
02.09.2021 |
Adresa: |
29001, 18227813, Nymburk, Choťánky, Choťánky, 24, č.p. 24, 29001 Choťánky |
|
IVETA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
Jednatelka |
30.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21839883, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1435, 25 |
|
IVETA JANEČKOVÁ
|
Neaktivní
od 02.09.2021
|
Jednatelka |
30.10.2019 |
Adresa: |
14900, 21839883, Praha, Chodov, Zdiměřická, 1435, 25, Zdiměřická 1435/25, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
RADEK PŘIBYL
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
jednatel |
30.12.2017 |
Adresa: |
18100, 22320059, Hlavní město Praha, Praha, Bohnice, Vratislavská, 396, 6 |
|
RADEK PŘIBYL
|
Neaktivní
od 30.10.2019
|
jednatel |
30.12.2017 |
Adresa: |
18100, 22320059, Praha, Bohnice, Vratislavská, 396, 6, Vratislavská 396/6, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
David Komárek
|
Neaktivní
od 30.12.2017
|
jednatel |
18.12.2012 |
Adresa: |
29301, 21242895, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 209, 11 |
|
David Komárek
|
Neaktivní
od 30.12.2017
|
jednatel |
18.12.2012 |
Adresa: |
29301, 21242895, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, tř. Václava Klementa, 209, 11, tř. Václava Klementa 209/11, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|
David Komárek
|
Neaktivní
od 18.12.2012
|
jednatel |
26.03.2007 |
Adresa: |
29301, 21248303, Mladá Boleslav, Václavkova, 758 |
|
David Komárek
|
Neaktivní
od 18.12.2012
|
jednatel |
26.03.2007 |
Adresa: |
29301, 21248303, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav, Mladá Boleslav II, Václavkova, 758, Václavkova 758, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav |
|