SLAVENKO BADURA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2023 |
Adresa: |
14700, Praha, Hodkovičky, Na výspě, 243, 22 |
|
AINUR KARTBAYEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2023 |
Adresa: |
14700, 21824690, Praha, Hodkovičky, Na výspě, 243, 22 |
|
SLAVENKO BADURA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2023 |
Adresa: |
14700, 21824690, Praha, Hodkovičky, Na výspě, 243, 22, Na výspě 243/22, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
AINUR KARTBAYEVA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.02.2023 |
Adresa: |
14700, 21824690, Praha, Hodkovičky, Na výspě, 243, 22, Na výspě 243/22, Hodkovičky, 14700 Praha 4 |
|
Vladimir Teplukhin
|
Aktivní
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
101, Moskevská oblast,Protvino,Lenina 28/2 |
|
ENVER MENZATOV
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
JEDNATEL |
13.12.2022 |
Adresa: |
27343, 40595781, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Ořešín, 942 |
|
ENVER MENZATOV
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
JEDNATEL |
13.12.2022 |
Adresa: |
27343, 40595781, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Ořešín, 942, Ořešín 942, 27343 Buštěhrad |
|
Vladimir Teplukhin
|
Neaktivní
od 13.12.2022
|
jednatel |
01.09.2008 |
Adresa: |
Moskevská oblast,Protvino,Lenina 28/2 |
|
Marat Khachaturov
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
jednatel |
14.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22184732, Praha 6, Bubeneč, M.J.Lermontova, 1018/11 |
|
Marat Khachaturov
|
Neaktivní
od 01.09.2008
|
jednatel |
14.03.2007 |
Adresa: |
16000, 22184732, Praha, Bubeneč, M. J. Lermontova, 1018, 11, M. J. Lermontova 1018/11, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|