JAN GRONDOL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21719071, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7 |
|
Ing. ZDENEK GRONDOL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21719071, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7 |
|
JAN GRONDOL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ZDENEK GRONDOL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JARMILA GRONDOLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
člen představenstva |
18.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21719071, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7 |
|
JARMILA GRONDOLOVÁ
|
Neaktivní
od 14.04.2022
|
člen představenstva |
18.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ZDENEK GRONDOL
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
předseda představenstva |
12.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21719071, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7 |
|
RUDOLF ŽELINSKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
místopředseda představenstva |
12.03.2015 |
Adresa: |
73601, 24896691, Havířov, Město, Vančurova, 68, 1 |
|
JARMILA GRONDOLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
člen představenstva |
12.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21719071, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7 |
|
Ing. ZDENEK GRONDOL
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
předseda představenstva |
12.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
RUDOLF ŽELINSKÝ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
místopředseda představenstva |
12.03.2015 |
Adresa: |
73601, 24896691, Karviná, Havířov, Město, Vančurova, 68, 1, Vančurova 68/1, Město, 73601 Havířov |
|
JARMILA GRONDOLOVÁ
|
Neaktivní
od 18.04.2018
|
člen představenstva |
12.03.2015 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
RUDOLF ŽELINSKÝ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
místopředseda představenstva |
31.10.2013 |
Adresa: |
73601, 24896691, Havířov, Město, Vančurova, 68, 1 |
|
JARMILA GRONDOLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
člen představenstva |
31.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha 1, Staré Město, 28. října, 373, 7 |
|
JARMILA GRONDOLOVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
člen představenstva |
31.10.2013 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
RUDOLF ŽELINSKÝ
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
místopředseda představenstva |
31.10.2013 |
Adresa: |
73601, 24896691, Karviná, Havířov, Město, Vančurova, 68, 1, Vančurova 68/1, Město, 73601 Havířov |
|
Rudolf Želinský
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
místopředseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
73601, 24865010, Havířov, Bludovice, Svážná, 748/25 |
|
Jarmila Grondolová
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
člen představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha 1, Staré Město, 28.října, 373/7 |
|
Ing. Zdenek Grondol
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
předseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha 1, Staré Město, 28.října, 373/7 |
|
Rudolf Želinský
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
místopředseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
73601, 24865010, Karviná, Havířov, Bludovice, Svážná, 748, 25, Svážná 748/25, Bludovice, 73601 Havířov |
|
JARMILA GRONDOLOVÁ
|
Neaktivní
od 31.10.2013
|
člen představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. ZDENEK GRONDOL
|
Neaktivní
od 12.03.2015
|
předseda představenstva |
23.03.2007 |
Adresa: |
11000, 21719071, Praha, Staré Město, 28. října, 373, 7, 28. října 373/7, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|