Ing. JANA VACKOVÁ ŘEHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200 |
|
JANA KOZÁKOVÁ VOLRÁBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
19000, 22499903, Praha, Libeň, K Moravině, 1689, 11 |
|
Ing. JAN PISKÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
25092, 26097087, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Myslivečkova, 874 |
|
Ing. JANA VACKOVÁ ŘEHÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200, Pražská 1200, 25092 Šestajovice |
|
JANA KOZÁKOVÁ VOLRÁBOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
19000, 22499903, Praha, Libeň, K Moravině, 1689, 11, K Moravině 1689/11, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
Ing. JAN PISKÁČEK
|
Aktivní
|
předseda výboru |
29.11.2022 |
Adresa: |
25092, 26097087, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Myslivečkova, 874, Myslivečkova 874, 25092 Šestajovice |
|
Ing. LENKA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
člen výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
25092, 27759768, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Větrná, 1308 |
|
Ing. LENKA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
člen výboru |
01.10.2021 |
Adresa: |
25092, 27759768, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Větrná, 1308, Větrná 1308, 25092 Šestajovice |
|
BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
předseda výboru |
13.06.2020 |
Adresa: |
25092, 76240908, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Potoční, 1590 |
|
BRONISLAV PROCHÁZKA
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
předseda výboru |
13.06.2020 |
Adresa: |
25092, 76240908, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Potoční, 1590, Potoční 1590, 25092 Šestajovice |
|
MICHAL PLACHÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
místopředseda výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200 |
|
ALEŠ BÍLEK
|
Neaktivní
od 13.06.2020
|
předseda výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200 |
|
Ing. LENKA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
53012, 7722095, Pardubice, Pardubice, Studánka, Lidmily Malé, 823 |
|
ALEŠ BÍLEK
|
Neaktivní
od 13.06.2020
|
předseda výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200, Pražská 1200, 25092 Šestajovice |
|
Ing. LENKA LUKEŠOVÁ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
53012, 7722095, Pardubice, Pardubice, Studánka, Lidmily Malé, 823, Lidmily Malé 823, Studánka, 53012 Pardubice |
|
MICHAL PLACHÝ
|
Neaktivní
od 29.11.2022
|
místopředseda výboru |
03.01.2017 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200, Pražská 1200, 25092 Šestajovice |
|
DAVID ZÍBAR
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
místopředseda výboru |
20.02.2014 |
Adresa: |
25092, 26616505, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200 |
|
JAN PUCHERNA
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
předseda výboru |
20.02.2014 |
Adresa: |
25092, 26616505, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200 |
|
DAVID ZÍBAR
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
místopředseda výboru |
20.02.2014 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200, Pražská 1200, 25092 Šestajovice |
|
JAN PUCHERNA
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
předseda výboru |
20.02.2014 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200, Pražská 1200, 25092 Šestajovice |
|
JANA VOLRÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
předsedkyně výboru |
14.08.2013 |
Adresa: |
25092, 26616505, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200 |
|
JAN PUCHERNA
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
místopředseda výboru |
14.08.2013 |
Adresa: |
25092, 26616505, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200 |
|
ŠIMONA MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
|
14.08.2013 |
Adresa: |
19014, 25402595, Hlavní město Praha, Praha, Klánovice, Boušova, 792 |
|
JANA VOLRÁBOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
předsedkyně výboru |
14.08.2013 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200, Pražská 1200, 25092 Šestajovice |
|
JAN PUCHERNA
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
místopředseda výboru |
14.08.2013 |
Adresa: |
25092, 26616505, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Pražská, 1200, Pražská 1200, 25092 Šestajovice |
|
ŠIMONA MAŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.01.2017
|
|
14.08.2013 |
Adresa: |
19014, 25402595, Praha, Klánovice, Boušova, 792, 25, Boušova 792/25, Klánovice, 19014 Praha 9 |
|
Karel Příbramský
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
předseda výboru |
14.04.2007 |
Adresa: |
21789291, Praha 3, Žižkov, V Zahrádkách, 2000/51 |
|
Karel Pompl
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
místopředseda výboru |
14.04.2007 |
Adresa: |
21733775, Praha 2, Nové Město, Dittrichova, 1773/25 |
|
Jan Pucherna
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
člen výboru |
14.04.2007 |
Adresa: |
22517804, Praha 9, Střížkov, Střížkovská, 549/35 |
|
Karel Příbramský
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
předseda výboru |
14.04.2007 |
Adresa: |
13000, 21789291, Praha, Žižkov, V zahrádkách, 2000, 51, V zahrádkách 2000/51, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Karel Pompl
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
místopředseda výboru |
14.04.2007 |
Adresa: |
12000, 21733775, Praha, Nové Město, Dittrichova, 1773, 25, Dittrichova 1773/25, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Jan Pucherna
|
Neaktivní
od 14.08.2013
|
člen výboru |
14.04.2007 |
Adresa: |
19000, 22517804, Praha, Střížkov, Střížkovská, 549, 35, Střížkovská 549/35, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|