Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 30.01.2019
|
Předseda společenství vlastníků |
19.10.2017 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10-Hostivař, Strašnická, 1397/20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 30.01.2019
|
Předseda společenství vlastníků |
19.10.2017 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Předseda společenství vlastníků |
24.09.2015 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10-Hostivař, Strašnická, 1397/20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 19.10.2017
|
Předseda společenství vlastníků |
24.09.2015 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 24.09.2015
|
pověřený vlastník |
24.04.2007 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha 10, Hostivař, Strašnická, 1397/20 |
|
Bytové družstvo Pragostav
00034843 |
Neaktivní
od 24.09.2015
|
pověřený vlastník |
24.04.2007 |
Adresa: |
10200, 25362518, Praha, Hostivař, Strašnická, 1397, 20, Strašnická 1397/20, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|