PAVEL ZABLOUDIL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
17.04.2024 |
Adresa: |
15000, 22084355, Praha, Smíchov, U Nikolajky, 931, 10, U Nikolajky 931/10, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
JINDŘICH ULLRICH
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
22.03.2017 |
Adresa: |
25219, 26286041, Praha-západ, Rudná, Rudná, Oblouková, 1304, 21 |
|
JINDŘICH ULLRICH
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
22.03.2017 |
Adresa: |
25219, 26286041, Praha-západ, Rudná, Rudná, Oblouková, 1304, 21, Oblouková 1304/21, 25219 Rudná |
|
PAVEL ZABLOUDIL
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
28.09.2016 |
Adresa: |
18000, 41157877, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Voctářova, 2436, 3b |
|
PAVEL ZABLOUDIL
|
Neaktivní
od 17.04.2024
|
místopředseda představenstva |
28.09.2016 |
Adresa: |
18000, 41157877, Praha, Libeň, Voctářova, 2436, 3b, Voctářova 2436/3b, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
PAVEL ZABLOUDIL
|
Neaktivní
od 28.09.2016
|
místopředseda představenstva |
15.01.2016 |
Adresa: |
10000, 22604146, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, U trati, 445, 2a |
|
PAVEL ZABLOUDIL
|
Neaktivní
od 28.09.2016
|
místopředseda představenstva |
15.01.2016 |
Adresa: |
10000, 22604146, Praha, Strašnice, U trati, 445, 2a, U trati 445/2a, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Pavel Říha
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
člen představenstva |
16.07.2009 |
Adresa: |
37001, 23376139, České Budějovice, Nová, 14 |
|
PAVEL ŘÍHA
|
Neaktivní
od 20.05.2014
|
člen představenstva |
16.07.2009 |
Adresa: |
37001, 23376139, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Nová, 2026, 14, Nová 2026/14, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice |
|
Ing. Robert Havrda
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
člen představenstva |
03.05.2007 |
Adresa: |
54232, 15179877, Úpice, Sládkova, 905 |
|
Pavel Zabloudil
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
místopředseda představenstva |
03.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22604146, Praha 10, Strašnice, U Trati, 445/2b |
|
Jindřich Ullrich
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
předseda představenstva |
03.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22604146, Praha 10, Strašnice, U Trati, 445/2b |
|
Ing. ROBERT HAVRDA
|
Neaktivní
od 16.07.2009
|
člen představenstva |
03.05.2007 |
Adresa: |
54232, 15179877, Trutnov, Úpice, Úpice, Sládkova, 905, Sládkova 905, 54232 Úpice |
|
PAVEL ZABLOUDIL
|
Neaktivní
od 15.01.2016
|
místopředseda představenstva |
03.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22604146, Praha, Strašnice, U trati, 445, 2a, U trati 445/2a, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JINDŘICH ULLRICH
|
Neaktivní
od 22.03.2017
|
předseda představenstva |
03.05.2007 |
Adresa: |
10000, 22604146, Praha, Strašnice, U trati, 445, 2a, U trati 445/2a, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|