JIŘÍ KARÁSEK
|
Neaktivní
od 01.11.2022
|
předseda představenstva |
18.08.2016 |
Adresa: |
73901, 40587550, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 432 |
|
JIŘÍ KARÁSEK
|
Neaktivní
od 01.11.2022
|
předseda představenstva |
18.08.2016 |
Adresa: |
73901, 40587550, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 432, Kunčičky u Bašky 432, 73901 Baška |
|
Jiří Karásek
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
člen představenstva |
21.06.2012 |
Adresa: |
73901, Baška, Kunčičky u Bašky, 432 |
|
JIŘÍ KARÁSEK
|
Neaktivní
od 18.08.2016
|
člen představenstva |
21.06.2012 |
Adresa: |
73901, 40587550, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 432, Kunčičky u Bašky 432, 73901 Baška |
|
Petra Židková
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
místopředseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73911, 20588518, Frýdlant nad Ostravicí, Elektrárenská, 66 |
|
Ing. Ondřej Šustai
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73911, 20598467, Frýdlant nad Ostravicí, 5. května, 1110 |
|
Jiří Karásek
|
Neaktivní
od 21.06.2012
|
předseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73901, 12452521, Baška, Kunčičky u Bašky, 240 |
|
Petra Židková
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
místopředseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73911, 20588518, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, Elektrárenská, 66, Elektrárenská 66, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Ing. Ondřej Šustai
|
Neaktivní
od 20.07.2010
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73911, 20598467, Frýdek-Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Frýdlant, 5. května, 1110, 5. května 1110, Frýdlant, 73911 Frýdlant nad Ostravicí |
|
Jiří Karásek
|
Neaktivní
od 21.06.2012
|
předseda představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
73901, 12452521, Frýdek-Místek, Baška, Kunčičky u Bašky, 240, Kunčičky u Bašky 240, 73901 Baška |
|