SVITLANA MOLOZINA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
Kyjev, Litinskaja 1b/33/34 |
|
SVITLANA MOLOZINA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2014 |
Adresa: |
Kyjev, Litinskaja 1b/33/34, Litinskaja 1b/33/34, Kyjev, Ukrajina |
|
Ruslan Molozin
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
02092, Kijev, Litinskaja 1b/33/34 |
|
Ruslan Molozin
|
Aktivní
|
jednatel |
13.05.2013 |
Adresa: |
Kijev, Litinskaja 1b/33/34, 02092, Litinskaja 1b/33/34, 02092 Kijev, Ukrajina |
|
Goroliuk Oleksandr
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
12.11.2008 |
Adresa: |
4, Kijev, Radužnaja, 3b/207 |
|
Goroliuk Oleksandr
|
Neaktivní
od 13.05.2013
|
jednatel |
12.11.2008 |
Adresa: |
3b/207, Kijev, Radužnaja, Radužnaja 3b/207, Kijev, Česká republika |
|
Vasyl Hoschuk
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
jednatel |
13.03.2008 |
Adresa: |
101, Gorodok, Ševčenka, 24 |
|
Vasyl Hoschuk
|
Neaktivní
od 12.11.2008
|
jednatel |
13.03.2008 |
Adresa: |
24, Gorodok, Ševčenka, Ševčenka 24, Gorodok, Ukrajina |
|
Goroliuk Oleksandr
|
Neaktivní
od 13.03.2008
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
4, Kijev, Radužnaja, 3b/207 |
|
Goroliuk Oleksandr
|
Neaktivní
od 13.03.2008
|
jednatel |
04.02.2008 |
Adresa: |
3b/207, Kijev, Radužnaja, Radužnaja 3b/207, Kijev, Česká republika |
|
Ivan Pavenko
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel |
05.04.2007 |
Adresa: |
22230360, Praha 6, Nebušice, Sichrovského, 504 |
|
Ivan Pavenko
|
Neaktivní
od 04.02.2008
|
jednatel |
05.04.2007 |
Adresa: |
16400, 22230360, Praha, Nebušice, Sichrovského, 504, Sichrovského 504, Nebušice, 16400 Praha 6 |
|