Bc. NIKOL TOMÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2019 |
Adresa: |
15500, 80074405, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Doušova, 1265, 19 |
|
Bc. NIKOL TOMÁNKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.12.2019 |
Adresa: |
15500, 80074405, Praha, Řeporyje, Doušova, 1265, 19, Doušova 1265/19, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. VLADIMÍR TOMÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
19800, 25490001, Hlavní město Praha, Praha, Černý Most, náměstí Plukovníka Vlčka, 694, 7 |
|
Mgr. VLADIMÍR TOMÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
19800, 25490001, Praha, Černý Most, náměstí Plukovníka Vlčka, 694, 7, náměstí Plukovníka Vlčka 694/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Bc. NIKOL TOMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
jednatel |
19.12.2019 |
Adresa: |
14000, 21952621, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Horní, 1465, 8 |
|
Bc. NIKOL TOMÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 21.12.2019
|
jednatel |
19.12.2019 |
Adresa: |
14000, 21952621, Praha, Nusle, Horní, 1465, 8, Horní 1465/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Mgr. Vladimír Tománek
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
10.04.2007 |
Adresa: |
19800, 25490001, Praha 9, Černý Most, nám. Plukovníka Vlčka, 694/7 |
|
Mgr. VLADIMÍR TOMÁNEK
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
10.04.2007 |
Adresa: |
19800, 25490001, Praha, Černý Most, náměstí Plukovníka Vlčka, 694, 7, náměstí Plukovníka Vlčka 694/7, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|