JAN KOŘÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2018 |
Adresa: |
15200, 26213761, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Kováříkova, 1145, 15 |
|
JAN KOŘÍNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
08.12.2018 |
Adresa: |
15200, 26213761, Praha, Hlubočepy, Kováříkova, 1145, 15, Kováříkova 1145/15, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
JAN KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
15300, 22055517, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Ke Zděři, 1111, 21 |
|
JAN KOŘÍNEK
|
Neaktivní
od 08.12.2018
|
jednatel |
28.06.2018 |
Adresa: |
Hlavní město Praha, Praha, Radotín, Ke Zděři, 15300, 21, Ke Zděři 1111/21, 15300 Praha 5 - Radotín, okres: Hlavní město Praha, Česká republika |
|
MARTIN STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
Jednatel |
23.12.2014 |
Adresa: |
15300, 22050493, Hlavní město Praha, Praha, Radotín, U sanatoria, 575, 23 |
|
MARTIN STUDECKÝ
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
Jednatel |
23.12.2014 |
Adresa: |
15300, 22050493, Praha, Radotín, U sanatoria, 575, 23, U sanatoria 575/23, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
KAREL KLÍMA
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15200, 26213761, Hlavní město Praha, Praha, Hlubočepy, Kováříkova, 1145, 15 |
|
KAREL KLÍMA
|
Neaktivní
od 28.06.2018
|
jednatel |
24.07.2014 |
Adresa: |
15200, 26213761, Praha, Hlubočepy, Kováříkova, 1145, 15, Kováříkova 1145/15, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Karel Klíma
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
15.08.2007 |
Adresa: |
15300, 22056319, Praha 5, Radotín, U vápenky, 1191 |
|
Karel Klíma
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
jednatel |
15.08.2007 |
Adresa: |
15300, 22056319, Praha, Radotín, U vápenky, 1191, 9, U vápenky 1191/9, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Jiří Brabec
|
Neaktivní
od 15.08.2007
|
jednatel |
26.04.2007 |
Adresa: |
14300, Praha 12, Cholupice, Ke Kálku, 31 |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
jednatel |
26.04.2007 |
Adresa: |
15300, 22058044, Praha 5, Radotín, Náměstí Osvoboditelů, 1364 |
|
Jiří Brabec
|
Neaktivní
od 15.08.2007
|
jednatel |
26.04.2007 |
Adresa: |
14300, 21848319, Praha, Cholupice, Ke Kálku, 31, Ke Kálku 31, Cholupice, 14300 Praha 4 |
|
Jiří Petr
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
jednatel |
26.04.2007 |
Adresa: |
15300, 22058044, Praha, Radotín, náměstí Osvoboditelů, 1364, 3, náměstí Osvoboditelů 1364/3, Radotín, 15300 Praha 5 |
|
Mgr. Radim Pastrňák
|
Neaktivní
od 26.04.2007
|
jednatel |
19.04.2007 |
Adresa: |
44001, 9240811, Louny, Březinova, 2408 |
|
Mgr. Radim Pastrňák
|
Neaktivní
od 26.04.2007
|
jednatel |
19.04.2007 |
Adresa: |
44001, 9240811, Louny, Louny, Louny, Březinova, 2408, Březinova 2408, 44001 Louny |
|