Mgr. JIŘÍ REIF
|
Aktivní
|
jednatel |
07.08.2024 |
Adresa: |
18100, 22397965, Praha, Troja, U Pentlovky, 466, 7, U Pentlovky 466/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
MUDr. MARIE HOZA VESELÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
39003, 81396554, Tábor, Tábor, Klokoty, Sadová, 454 |
|
MUDr. MARIE HOZA VESELÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
39003, 81396554, Tábor, Tábor, Klokoty, Sadová, 454, Sadová 454, Klokoty, 39003 Tábor |
|
MUDr. Marie Veselá
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
39852, 19793731, Nadějkov, Ke Špejcharu, 100 |
|
MUDr. Marie Veselá
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
jednatel |
15.04.2010 |
Adresa: |
39852, 19793731, Tábor, Nadějkov, Nadějkov, Ke Špejcharu, 100, Ke Špejcharu 100, 39852 Nadějkov |
|
Jana Pýchová
|
Neaktivní
od 15.04.2010
|
jednatel |
29.06.2009 |
Adresa: |
14900, 21840628, Praha 4, Chodov, Křejpského, 1509/27 |
|
Alexandre Mane
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
jednatel |
29.06.2009 |
Adresa: |
10800, 22589821, Praha 10, Malešice, Počernická, 414/68 |
|
JANA PÝCHOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2010
|
jednatel |
29.06.2009 |
Adresa: |
14900, 21840628, Praha, Chodov, Křejpského, 1509, 27, Křejpského 1509/27, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
Alexandre Mane
|
Neaktivní
od 01.12.2010
|
jednatel |
29.06.2009 |
Adresa: |
10800, 22589821, Praha, Malešice, Počernická, 414, 68, Počernická 414/68, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Jiří Smítka
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
|
26.04.2007 |
Adresa: |
25726, 2999145, Třemošnice, 46 |
|
Zlata Krosnářová
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
|
26.04.2007 |
Adresa: |
25726, Třemošnice, 4 |
|
Jiří Smítka
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
|
26.04.2007 |
Adresa: |
25726, 2999145, Benešov, Ostředek, Třemošnice, 46, Třemošnice 46, 25726 Ostředek |
|
Zlata Krosnářová
|
Neaktivní
od 29.06.2009
|
|
26.04.2007 |
Adresa: |
53843, 5237882, Chrudim, Třemošnice, Třemošnice, Příčná, 4, Příčná 4, 53843 Třemošnice |
|