Ing. MILAN KOTRČ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
76314, 26044897, Zlín, Zlín, Velíková, Dolní konec, 161 |
|
Ing. MILAN KOTRČ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.02.2016 |
Adresa: |
76314, 26044897, Zlín, Zlín, Velíková, Dolní konec, 161, Dolní konec 161, Velíková, 76314 Zlín |
|
Ing. JARMILA ŠIMONÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
76005, 4249771, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Stráněmi, 4681 |
|
Ing. JARMILA ŠIMONÍKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.11.2015 |
Adresa: |
76005, 4249771, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Stráněmi, 4681, Nad Stráněmi 4681, 76005 Zlín |
|
Ing. Jiří Dlabač
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
76001, 4253833, Zlín, Zlín, U Náhonu, 5208 |
|
Ing. JIŘÍ DLABAČ
|
Aktivní
|
jednatel |
10.07.2014 |
Adresa: |
76001, 4253833, Zlín, Zlín, Zlín, U Náhonu, 5208, U Náhonu 5208, 76001 Zlín |
|
Ing. Jiří Dlabač
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
22.05.2007 |
Adresa: |
76001, 4253833, Zlín, U Náhonu, 5208 |
|
Ing. Jarmila Šimoníková
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
22.05.2007 |
Adresa: |
76001, 4249771, Zlín, Nad Stráněmi, 4681 |
|
Ing. Milan Kotrč
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
22.05.2007 |
Adresa: |
76001, Zlín, Velíkova, 161 |
|
Ing. JIŘÍ DLABAČ
|
Neaktivní
od 10.07.2014
|
jednatel |
22.05.2007 |
Adresa: |
76001, 4253833, Zlín, Zlín, Zlín, U Náhonu, 5208, U Náhonu 5208, 76001 Zlín |
|
Ing. JARMILA ŠIMONÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2015
|
jednatel |
22.05.2007 |
Adresa: |
76005, 4249771, Zlín, Zlín, Zlín, Nad Stráněmi, 4681, Nad Stráněmi 4681, 76005 Zlín |
|
Ing. Milan Kotrč
|
Neaktivní
od 26.02.2016
|
jednatel |
22.05.2007 |
Adresa: |
161, Zlín, Velíkova, 76001, Velíkova 161, 76001 Zlín, Česká republika |
|