MICHAELA HANSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.06.2016 |
Adresa: |
17000, 22295526, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96 |
|
Ing. JAN ZAVADIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.06.2016 |
Adresa: |
17000, 22295526, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96 |
|
MICHAELA HANSOVÁ
|
Aktivní
|
předseda výboru |
06.06.2016 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. JAN ZAVADIL
|
Aktivní
|
člen výboru |
06.06.2016 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MUDr. VÁCLAV ČEČELOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96 |
|
MUDr. VÁCLAV ČEČELOVSKÝ
|
Aktivní
|
člen výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Miloslav Šimon
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
člen výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Praha 7, Milady Horákové, 96/845 |
|
Ing. IVAN KOTEK
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
předseda výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96 |
|
MICHAELA HANSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
člen výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96 |
|
Ing. Miloslav Šimon
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
člen výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. IVAN KOTEK
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
předseda výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
MICHAELA HANSOVÁ
|
Neaktivní
od 06.06.2016
|
člen výboru |
05.12.2014 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Kateřina Vejvodová
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
předseda výboru |
30.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Bubeneč, Milady Horákové, 845 |
|
Kateřina Vejvodová
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
předseda výboru |
30.06.2010 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Karel Šrubař
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
předseda výboru |
01.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Milady Horákové, 845/96 |
|
Michaela Hansová
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
člen výboru |
01.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Milady Horákové, 845/96 |
|
Tomáš Zouzal
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
člen výboru |
01.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Milady Horákové, 845/96 |
|
MICHAELA HANSOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
člen výboru |
01.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Karel Šrubař
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
předseda výboru |
01.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Tomáš Zouzal
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
člen výboru |
01.10.2008 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Zdeněk Kříž
|
Neaktivní
od 01.10.2008
|
předseda výboru |
25.05.2007 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Praha 7, Milady Horákové, 96/845 |
|
JUDr. Alena Štumpfová
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
člen výboru |
25.05.2007 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Praha 7, Milady Horákové, 96/845 |
|
Ing. Miloslav Šimon
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
člen výboru |
25.05.2007 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha 7, Praha 7, Milady Horákové, 96/845 |
|
Ing. Zdeněk Kříž
|
Neaktivní
od 01.10.2008
|
předseda výboru |
25.05.2007 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. ALENA ŠTUMPFOVÁ
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
člen výboru |
25.05.2007 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Miloslav Šimon
|
Neaktivní
od 05.12.2014
|
člen výboru |
25.05.2007 |
Adresa: |
17000, 22295526, Praha, Bubeneč, Milady Horákové, 845, 96, Milady Horákové 845/96, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|